Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
4160398, Zlín, Jaroslavice, 214 |
|
ZDENĚK KOCOUREK
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
01.04.1993 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214, V Dolině 214, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
ředitel |
13.12.1991 |
Adresa: |
4160398, Zlín, Jaroslavice, 214 |
|
Sergio Stanghellini
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
100, Caselle Sommacampagna VR, Via Pirandello Itálie |
|
Stefano Menon
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
100, Sommacampagna VR, Via Pirandello 16 Itálie |
|
Nicola Menon
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
100, Sommacampagna VR, Via Pirandello 14 Itálie |
|
Zeno Cordioli
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
100, Sommacampagna VE, Via Sarce 4 Itálie |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
jednatel |
13.12.1991 |
Adresa: |
10774157, Jaroslavice, 214 |
|
ZDENĚK KOCOUREK
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
ředitel |
13.12.1991 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214, V Dolině 214, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Sergio Stanghellini
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
Caselle Sommacampagna VR, Via Pirandello Itálie, Via Pirandello Itálie, Caselle Sommacampagna VR, Česká republika |
|
Stefano Menon
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
Sommacampagna VR, Via Pirandello 16 Itálie, Via Pirandello 16 Itálie, Sommacampagna VR, Česká republika |
|
Nicola Menon
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
Sommacampagna VR, Via Pirandello 14 Itálie, Via Pirandello 14 Itálie, Sommacampagna VR, Česká republika |
|
Zeno Cordioli
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
statutární orgán |
13.12.1991 |
Adresa: |
Sommacampagna VE, Via Sarce 4 Itálie, Via Sarce 4 Itálie, Sommacampagna VE, Česká republika |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
jednatel |
13.12.1991 |
Adresa: |
67128, 10774157, Znojmo, Jaroslavice, Jaroslavice, Znojemská, 214, Znojemská 214, 67128 Jaroslavice |
|
Ing. Josef Zvoníček
|
Neaktivní
od 13.12.1991
|
ředitel |
01.11.1991 |
Adresa: |
4024095, Valašské Klobouky, Husitská, 670 |
|
Ing. Josef Zvoníček
|
Neaktivní
od 13.12.1991
|
ředitel |
01.11.1991 |
Adresa: |
76601, 4024095, Zlín, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky, Husitská, 670, Husitská 670, 76601 Valašské Klobouky |
|