AMIR AVDIBEGOVIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2024 |
Adresa: |
41501, 20261284, Teplice, Teplice, Teplice, Elišky Krásnohorské, 1377, 10, Elišky Krásnohorské 1377/10, 41501 Teplice |
|
AMIR AVDIBEGOVIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2016 |
Adresa: |
15000, 22095535, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Zatlance, 1908, 4 |
|
Ing. MIRSAD AVDIBEGOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7 |
|
Ing. ALIJA AVDIBEGOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7 |
|
Ing. MIRSAD AVDIBEGOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. ALIJA AVDIBEGOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
AMIR AVDIBEGOVIĆ
|
Neaktivní
od 13.07.2024
|
jednatel |
22.07.2016 |
Adresa: |
15000, 22095535, Praha, Smíchov, Na Zatlance, 1908, 4, Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
AMIR AVDIBEGOVIĆ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21754659, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1539, 6 |
|
AMIR AVDIBEGOVIĆ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21754659, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1539, 6, Lublaňská 1539/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Amir Sijercić
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Ing. Mirsad Avdibegović
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Ing. Alija Avdibegović
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Ing. MIRSAD AVDIBEGOVIĆ
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. ALIJA AVDIBEGOVIĆ
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. Amir Sijercić
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
24.11.2011 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Ing. Alija Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Ing. Amir Sijercic
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Ing. Gordana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Agdana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Sonja Sijerčič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Mustafa Smaijbegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Tržní náměstí, 943/7 |
|
Mirsada Feraget
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
Omladinska 87, Banja Luka, Bosna a Hercegovina v ČR: Teplice, Tržní náměstí 943/7, PSČ 415 01 |
|
Ing. Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. Alija Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. Amir Sijercic
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. Gordana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Agdana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Sonja Sijerčič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Mustafa Smaijbegovič
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Mirsada Feraget
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
Jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
41501, 20257414, Teplice, Teplice, Teplice, Tržní náměstí, 943, 7, Tržní náměstí 943/7, 41501 Teplice |
|
Ing. Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.09.2000 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Mokrá, 284 |
|
Ing. Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.09.2000 |
Adresa: |
76001, 11345918, Zlín, Zlín, Zlín, Na Kopci, 284, Na Kopci 284, 76001 Zlín |
|
Mustafa Smaijbegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
02.12.1997 |
Adresa: |
4248856, Zlín, Zlín, Luční, 4586 |
|
Mustafa Smaijbegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
02.12.1997 |
Adresa: |
76005, 4248856, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4586, Luční 4586, 76005 Zlín |
|
Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 06.09.2000
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Podlesí, 4967 |
|
Amir Sijercic
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Podlesí, 4940 |
|
Agdana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Podlesí, 4967 |
|
Sonja Sijerčič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Podlesí, 4940 |
|
Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 06.09.2000
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
76005, 4252187, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí I, 4967, Podlesí I 4967, 76005 Zlín |
|
Amir Sijercic
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
76005, 4252004, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí I, 4940, Podlesí I 4940, 76005 Zlín |
|
Agdana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
76005, 4252187, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí I, 4967, Podlesí I 4967, 76005 Zlín |
|
Sonja Sijerčič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
76005, 4252004, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí I, 4940, Podlesí I 4940, 76005 Zlín |
|
Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
Zlín, T.G.Masaryka, 1335 |
|
Agdana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
Zlín, T.G.Masaryka, 1335 |
|
Sonja Sijerčič
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
4248724, Zlín, Luční, 4572 |
|
Faik Hodžič
|
Neaktivní
od 02.12.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
Zlín, T.G.Masaryka, 1335 |
|
Alija Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
4248724, Zlín, Luční, 4572 |
|
Gordana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
4248724, Zlín, Luční, 4572 |
|
Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
76001, 4219350, Zlín, Zlín, Zlín, nám. T. G. Masaryka, 1335, nám. T. G. Masaryka 1335, 76001 Zlín |
|
Agdana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
76001, 4219350, Zlín, Zlín, Zlín, nám. T. G. Masaryka, 1335, nám. T. G. Masaryka 1335, 76001 Zlín |
|
Sonja Sijerčič
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
76005, 4248724, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4572, Luční 4572, 76005 Zlín |
|
Faik Hodžič
|
Neaktivní
od 02.12.1997
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
76001, 4219350, Zlín, Zlín, Zlín, nám. T. G. Masaryka, 1335, nám. T. G. Masaryka 1335, 76001 Zlín |
|
Alija Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
76005, 4248724, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4572, Luční 4572, 76005 Zlín |
|
Gordana Avdibegovič
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
76005, 4248724, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4572, Luční 4572, 76005 Zlín |
|
Amir Sijercic
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
Zlín, T.G.Masaryka, 1335 |
|
Amir Sijercic
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
17.05.1993 |
Adresa: |
76001, 4219350, Zlín, Zlín, Zlín, nám. T. G. Masaryka, 1335, nám. T. G. Masaryka 1335, 76001 Zlín |
|
Zlatko Haznadar
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Kaporova 28 |
|
Samir Haznadar
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Zagrebačka 11 |
|
Alija Avdibegovič
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Borisa Kidriča 17 |
|
Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Moše Pijade 31-A |
|
Faik Hodžič
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Visoko, Dure Pucara Starog 51 |
|
Zlatko Haznadar
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Kaporova 28, Kaporova 28, Jugoslávie, Banja Luka, Česká republika |
|
Samir Haznadar
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Zagrebačka 11, Zagrebačka 11, Jugoslávie, Banja Luka, Česká republika |
|
Alija Avdibegovič
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Borisa Kidriča 17, Borisa Kidriča 17, Jugoslávie, Banja Luka, Česká republika |
|
Mirsad Avdibegovič
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Banja Luka, Moše Pijade 31-A, Moše Pijade 31-A, Jugoslávie, Banja Luka, Česká republika |
|
Faik Hodžič
|
Neaktivní
od 17.05.1993
|
obchodní zástupce |
16.12.1991 |
Adresa: |
Jugoslávie, Visoko, Dure Pucara Starog 51, Dure Pucara Starog 51, Jugoslávie, Visoko, Česká republika |
|