Ing. LUBOMÍR ZELINGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
69674, 24355968, Hodonín, Javorník, Javorník, 210 |
|
Ing. LUBOMÍR ZELINGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
69674, 24355968, Hodonín, Javorník, Javorník, 210, č.p. 210, 69674 Javorník |
|
Ing. LUBOMÍR ZELINGER
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
Jednatel |
25.08.2013 |
Adresa: |
69674, 24355968, Javorník, Javorník, 210 |
|
Ing. LUBOMÍR ZELINGER
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
Jednatel |
25.08.2013 |
Adresa: |
69674, 24355968, Hodonín, Javorník, Javorník, 210, č.p. 210, 69674 Javorník |
|
Ing. Lubomír Zelinger
|
Neaktivní
od 25.08.2013
|
Jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
76001, Zlín, Zlín, bří Jaroňků, 3699 |
|
Ing. Lubomír Zelinger
|
Neaktivní
od 25.08.2013
|
Jednatel |
29.11.1999 |
Adresa: |
3699, Zlín, Zlín, bří Jaroňků, 76001, bří Jaroňků 3699, 76001 Zlín, okres: Zlín, Česká republika |
|
Břetislav Michlovský
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
Jednatel |
24.07.1995 |
Adresa: |
76001, 4243862, Zlín, Benešovo nábřeží, 3966 |
|
ing. Lubomír Zelinger
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
Jednatel |
24.07.1995 |
Adresa: |
76001, Zlín, bří Jaroňků, 3699 |
|
Břetislav Michlovský
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
Jednatel |
24.07.1995 |
Adresa: |
76001, 4243862, Zlín, Zlín, Zlín, Benešovo nábřeží, 3966, Benešovo nábřeží 3966, 76001 Zlín |
|
ing. Lubomír Zelinger
|
Neaktivní
od 29.11.1999
|
Jednatel |
24.07.1995 |
Adresa: |
3699, Zlín, bří Jaroňků, 76001, bří Jaroňků 3699, 76001 Zlín, Česká republika |
|
ing. Lubomír Zelinger
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
ředitel |
16.10.1991 |
Adresa: |
76001, Zlín, bří Jaroňků, 3699 |
|
ing. Lubomír Zelinger
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
ředitel |
16.10.1991 |
Adresa: |
3699, Zlín, bří Jaroňků, 76001, bří Jaroňků 3699, 76001 Zlín, Česká republika |
|