Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | "POMEZÍ" - nákup a prodej, spol. s r.o. |
ICO: | 42408164 |
Registrovaná adresa: | 37853, 2147793, Jindřichův Hradec, Strmilov, Strmilov, Popelínská, 359, Popelínská 359, 37853 Strmilov |
Začleněno na: | 27.12.1991 |
Datum ukončení: | 01.02.1999 |
Předmět podnikání: |
b/ služby pro zemědělce
a/ obchodní činnost, koupě zboží za účelem prodeje a další prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
a/ obchodní činnost, koupě zboží za účelem prodeje a dalšíprodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Luděk Budín | Neaktivní od 01.02.1999 | 24.08.1993 | |
|
|||
Ing. Otto Jirků | Neaktivní od 01.02.1999 | 24.08.1993 | |
|
|||
Pavel Hrbek | Neaktivní od 01.02.1999 | 24.08.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Otto Jirků | Neaktivní od 30.07.1998 | jednatel | 24.08.1993 |
|
|||
Luděk Budín | Neaktivní od 01.02.1999 | jednatel | 24.08.1993 |
|
|||
Pavel Hrbek | Neaktivní od 01.02.1999 | jednatel | 24.08.1993 |
|
|||
Ing. Otto Jirků | Neaktivní od 30.07.1998 | jednatel | 24.08.1993 |
|
|||
Luděk Budín | Neaktivní od 01.02.1999 | jednatel | 24.08.1993 |
|
|||
Pavel Hrbek | Neaktivní od 01.02.1999 | jednatel | 24.08.1993 |
|
|||
Luděk Budín | Neaktivní od 24.08.1993 | zakládající člen | 27.12.1991 |
|
|||
Luděk Budín | Neaktivní od 24.08.1993 | zakládající člen | 27.12.1991 |
|
Registrační číslo "POMEZÍ" - nákup a prodej, spol. s r.o. je 42408164.
Registrační adresa "POMEZÍ" - nákup a prodej, spol. s r.o. je 37853, 2147793, Jindřichův Hradec, Strmilov, Strmilov, Popelínská, 359, Popelínská 359, 37853 Strmilov.
"POMEZÍ" - nákup a prodej, spol. s r.o. byla založena 27.12.1991.