Ing. Vladimír Říha
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
16300, 26067811, Praha, Řepy, Na Fialce II, 1693, 14 |
|
Ing. Vladimír Říha
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
16300, 26067811, Praha, Řepy, Na Fialce II, 1693, 14, Na Fialce II 1693/14, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Ticháček
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
50601, 3, Jičín, Brada, 32 |
|
Paul Goedertier
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
Waasmunster, Sinaaistraat 20, PSČ 9250, Belgie |
|
Frédéric Dardenne
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
1190, 1, Bruxellex, Avenue des Armures, 81 |
|
Ing. Jiří Ticháček
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
50601, 17477115, Jičín, Brada-Rybníček, Brada, 32, Brada 32, 50601 Brada-Rybníček |
|
Frédéric Dardenne
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
81, Bruxellex, Avenue des Armures, 1190, Avenue des Armures 81, 1190 Bruxellex, Česká republika |
|
Jiří Jajtner
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
17.02.2004 |
Adresa: |
67161, 10880372, Znojmo, Prosiměřice, 201 |
|
Jiří Jajtner
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
17.02.2004 |
Adresa: |
67161, 10880372, Znojmo, Prosiměřice, Prosiměřice, 201, č.p. 201, 67161 Prosiměřice |
|
Josef Surka
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
jednatel |
13.08.2002 |
Adresa: |
13914961, Vyškov, Vyškov, Jabloňová, 28 |
|
Ing. Jiří Konečný
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
13.08.2002 |
Adresa: |
1, Vyškov, Nosálovice, Na sadě, 422/22 |
|
Josef Surka
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
jednatel |
13.08.2002 |
Adresa: |
68201, 13914961, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, Jabloňová, 268, 28, Jabloňová 268/28, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|
Ing. Jiří Konečný
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
13.08.2002 |
Adresa: |
422/22, Vyškov, Nosálovice, Na sadě, Na sadě 422/22, Vyškov, Nosálovice, Česká republika |
|
Ing. Jiří Konečný
|
Neaktivní
od 13.08.2002
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
68201, 3, Vyškov, Vyškov, Osvobození, 54 |
|
Josef Surka
|
Neaktivní
od 13.08.2002
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
13914961, Vyškov, Vyškov, Jabloňová, 28 |
|
ing. Jiří Konečný
|
Neaktivní
od 13.08.2002
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
68201, 13904868, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 679, 54, Sídliště Osvobození 679/54, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Josef Surka
|
Neaktivní
od 13.08.2002
|
jednatel |
06.05.1998 |
Adresa: |
68201, 13914961, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, Jabloňová, 268, 28, Jabloňová 268/28, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|
Ing. Jiří Konečný
|
Neaktivní
od 06.05.1998
|
jednatel společnosti |
18.11.1991 |
Adresa: |
3, Vyškov, Osvobození, 47 |
|
Josef Surka
|
Neaktivní
od 06.05.1998
|
jednatel společnosti |
18.11.1991 |
Adresa: |
13914961, Vyškov, Jabloňová, 28 |
|
Ing. Jiří Konečný
|
Neaktivní
od 06.05.1998
|
jednatel společnosti |
18.11.1991 |
Adresa: |
68201, 13904752, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 667, 47, Sídliště Osvobození 667/47, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Josef Surka
|
Neaktivní
od 06.05.1998
|
jednatel společnosti |
18.11.1991 |
Adresa: |
68201, 13914961, Vyškov, Vyškov, Křečkovice, Jabloňová, 268, 28, Jabloňová 268/28, Křečkovice, 68201 Vyškov |
|