Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Litavan spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 42660246 |
Registrovaná adresa: | 69167, 10100211, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Hlavní, 53, Hlavní 53, 69167 Šakvice |
Začleněno na: | 23.12.1991 |
Datum ukončení: | 27.02.2015 |
Předmět podnikání: |
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie,galvanoplastika
koupě a prodej potravinářského a nepotravinářského (spotřeb-ního a průmyslového) zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštnípovolení
ofsetový tisk
kancelář - zprostředkování prodeje nemovitostí
koupě a prodej potravinářského a nepotravinářského (spotřeb- ního a průmyslového) zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení
výroba řeziva a pilařských výrobků
výroba textilního a pleteného zboží
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Petr Franc | Neaktivní od 27.02.2015 | 05.08.1996 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Petr Franc | Neaktivní od 28.10.2004 | jednatel | 05.08.1996 |
|
|||
Petr Franc | Neaktivní od 28.10.2004 | jednatel | 05.08.1996 |
|
|||
Petr Franc | Neaktivní od 05.08.1996 | jednatel | 15.12.1994 |
|
|||
Petr Franc | Neaktivní od 05.08.1996 | jednatel | 15.12.1994 |
|
|||
Libor Vašíček | Neaktivní od 15.12.1994 | jednatel | 25.10.1994 |
|
|||
Libor Vašíček | Neaktivní od 15.12.1994 | jednatel | 25.10.1994 |
|
|||
Josef Brychta | Neaktivní od 25.10.1994 | jednatel | 23.12.1991 |
|
|||
Josef Brychta | Neaktivní od 25.10.1994 | jednatel | 23.12.1991 |
|
Registrační číslo Litavan spol. s r.o. v likvidaci je 42660246.
Registrační adresa Litavan spol. s r.o. v likvidaci je 69167, 10100211, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Hlavní, 53, Hlavní 53, 69167 Šakvice.
Litavan spol. s r.o. v likvidaci byla založena 23.12.1991.