JOSEF RAZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2022 |
Adresa: |
29501, 15524001, Mladá Boleslav, Mukařov, Borovice |
|
JOSEF RAZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2022 |
Adresa: |
29501, 15524001, Mladá Boleslav, Mukařov, Borovice, Borovice č.ev. 115, 29501 Mukařov |
|
JOSEF LANG
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2016 |
Adresa: |
29501, 15564274, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Jaselská, 1157 |
|
JOSEF LANG
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2016 |
Adresa: |
29501, 15564274, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Jaselská, 1157, Jaselská 1157, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Pavel Razák
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
29414, Jivina, Borovice, č.18 |
|
Pavel Lang
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
29501, 15558843, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Jiráskova, 613 |
|
Josef Lang
|
Neaktivní
od 30.10.2016
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
29501, 15564274, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Jaselská, č.1157 |
|
Josef Razák
|
Neaktivní
od 20.01.2022
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
29414, Jivina, Borovice, č.18 |
|
Pavel Razák
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
č.18, Jivina, Borovice, 29414, Borovice č.18, 29414 Jivina, Česká republika |
|
Pavel Lang
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
29501, 15558843, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Jiráskova, 613, Jiráskova 613, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
JOSEF LANG
|
Neaktivní
od 30.10.2016
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
29501, 15564274, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Jaselská, 1157, Jaselská 1157, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Josef Razák
|
Neaktivní
od 20.01.2022
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
č.18, Jivina, Borovice, 29414, Borovice č.18, 29414 Jivina, Česká republika |
|
Lang Josef
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
Ředitel společnosti |
11.03.1992 |
Adresa: |
29501, 15564274, Mnichovo Hradiště, č.1157 |
|
Razák Josef
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
Zástupce ředitele |
11.03.1992 |
|
Lang Josef
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
Ředitel společnosti |
11.03.1992 |
Adresa: |
29501, 15564274, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Jaselská, 1157, Jaselská 1157, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Razák Josef
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
Zástupce ředitele |
11.03.1992 |
Adresa: |
č.18, Borovice, Borovice č.18, Česká republika |
|