MVDr. PAVEL BERKA
|
Aktivní
|
předseda |
13.06.2023 |
Adresa: |
38601, 18444709, Strakonice, Strakonice, Strakonice II, Luční, 452, Luční 452, Strakonice II, 38601 Strakonice |
|
VLADIMÍR KOHOUT
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.09.2018 |
Adresa: |
26301, 12923150, Příbram, Dobříš, Dobříš, Havlíčkova, 634 |
|
ing. JIŘÍ NEUDÖRFL
|
Aktivní
|
člen |
12.09.2018 |
Adresa: |
26301, 12928577, Příbram, Dobříš, Dobříš, Polní, 1169 |
|
PAVEL KONHEFR
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.09.2018 |
Adresa: |
26301, 12928771, Příbram, Dobříš, Dobříš, Okružní, 1188 |
|
VLADIMÍR KOHOUT
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.09.2018 |
Adresa: |
26301, 12923150, Příbram, Dobříš, Dobříš, Havlíčkova, 634, Havlíčkova 634, 26301 Dobříš |
|
Ing. JIŘÍ NEUDÖRFL
|
Aktivní
|
člen |
12.09.2018 |
Adresa: |
26301, 12928577, Příbram, Dobříš, Dobříš, Polní, 1169, Polní 1169, 26301 Dobříš |
|
PAVEL KONHEFR
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.09.2018 |
Adresa: |
26301, 12928771, Příbram, Dobříš, Dobříš, Okružní, 1188, Okružní 1188, 26301 Dobříš |
|
FRANTIŠEK SIROTEK
|
Aktivní
|
Předseda |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12924725, Dobříš, Dobříš, Bořivojova, 789 |
|
JIŘÍ KONHEFR
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928771, Dobříš, Dobříš, Okružní, 1188 |
|
PETR HOMOLKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928461, Dobříš, Dobříš, Polní, 1159 |
|
JIŘÍ KONHEFR
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928771, Příbram, Dobříš, Dobříš, Okružní, 1188, Okružní 1188, 26301 Dobříš |
|
PETR HOMOLKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928461, Příbram, Dobříš, Dobříš, Polní, 1159, Polní 1159, 26301 Dobříš |
|
Ing. JIŘÍ NEUDÖRFL
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
Místopředseda |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928577, Dobříš, Dobříš, Polní, 1169 |
|
PAVEL KONHEFR
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928771, Dobříš, Dobříš, Okružní, 1188 |
|
VLADIMÍR KOHOUT
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12932230, Dobříš, Dobříš, Žižkova, 1546 |
|
OTOKAR PECHAN
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26202, 22963596, Stará Huť, Stará Huť, Mírová, 259 |
|
Ing. JIŘÍ NEUDÖRFL
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
Místopředseda |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928577, Příbram, Dobříš, Dobříš, Polní, 1169, Polní 1169, 26301 Dobříš |
|
PAVEL KONHEFR
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12928771, Příbram, Dobříš, Dobříš, Okružní, 1188, Okružní 1188, 26301 Dobříš |
|
VLADIMÍR KOHOUT
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12932230, Příbram, Dobříš, Dobříš, Žižkova, 1546, Žižkova 1546, 26301 Dobříš |
|
OTOKAR PECHAN
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
člen výboru |
27.01.2016 |
Adresa: |
26202, 22963596, Příbram, Stará Huť, Stará Huť, Mírová, 259, Mírová 259, 26202 Stará Huť |
|
FRANTIŠEK SIROTEK
|
Neaktivní
od 13.06.2023
|
Předseda |
27.01.2016 |
Adresa: |
26301, 12924725, Příbram, Dobříš, Dobříš, Bořivojova, 789, Bořivojova 789, 26301 Dobříš |
|