Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 09.12.2003
|
Jednatel č.1 |
15.05.2003 |
Adresa: |
27601, 11684801, Mělník, Ořechová, 2706 |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 09.12.2003
|
Jednatel č.1 |
15.05.2003 |
Adresa: |
27601, 11684801, Mělník, Mělník, Mělník, Ořechová, 2706, Ořechová 2706, 27601 Mělník |
|
Ing. Jiří Včelák
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
Jednatel č.1 |
19.08.1996 |
Adresa: |
14661543, Praha-východ, Úvaly, Vrchlického, 498 |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 09.12.2003
|
Jednatel č.3 |
19.08.1996 |
Adresa: |
11684801, Mělník, Mělník, Ořechová, 2706 |
|
Ing. Jiří Včelák
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
Jednatel č.1 |
19.08.1996 |
Adresa: |
25082, 14661543, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Vrchlického, 498, Vrchlického 498, 25082 Úvaly |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 09.12.2003
|
Jednatel č.3 |
19.08.1996 |
Adresa: |
27601, 11684801, Mělník, Mělník, Mělník, Ořechová, 2706, Ořechová 2706, 27601 Mělník |
|
Miroslav Martinek
|
Neaktivní
od 13.09.1995
|
Jednatel č.2 |
26.04.1995 |
Adresa: |
11684534, Mělník, Nezvalova, 2679 |
|
Ing. Jiří Včelák
|
Neaktivní
od 19.08.1996
|
Jednatel č.1 |
26.04.1995 |
Adresa: |
14661543, Úvaly, Vrchlického, 498 |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 19.08.1996
|
Jednatel č.3 |
26.04.1995 |
Adresa: |
11684801, Mělník, Ořechová, 2706 |
|
Miroslav Martinek
|
Neaktivní
od 13.09.1995
|
Jednatel č.2 |
26.04.1995 |
Adresa: |
27601, 11684534, Mělník, Mělník, Mělník, Nezvalova, 2679, 19, Nezvalova 2679/19, 27601 Mělník |
|
Ing. Jiří Včelák
|
Neaktivní
od 19.08.1996
|
Jednatel č.1 |
26.04.1995 |
Adresa: |
25082, 14661543, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Vrchlického, 498, Vrchlického 498, 25082 Úvaly |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 19.08.1996
|
Jednatel č.3 |
26.04.1995 |
Adresa: |
27601, 11684801, Mělník, Mělník, Mělník, Ořechová, 2706, Ořechová 2706, 27601 Mělník |
|
Miroslav Martinek
|
Neaktivní
od 26.04.1995
|
Jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
27601, 11684534, Mělník, Nezvalova, 2679 |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 26.04.1995
|
Jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
27601, 11684801, Mělník, Ořechová, 2706 |
|
Miroslav Martinek
|
Neaktivní
od 26.04.1995
|
Jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
27601, 11684534, Mělník, Mělník, Mělník, Nezvalova, 2679, 19, Nezvalova 2679/19, 27601 Mělník |
|
Martin Vaculík
|
Neaktivní
od 26.04.1995
|
Jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
27601, 11684801, Mělník, Mělník, Mělník, Ořechová, 2706, Ořechová 2706, 27601 Mělník |
|