PETR UHLÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
28002, 21159271, Kolín, Kolín, Kolín II, V Zídkách, 357 |
|
PETR UHLÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
28002, 21159271, Kolín, Kolín, Kolín II, V Zídkách, 357, V Zídkách 357, Kolín II, 28002 Kolín |
|
PETR UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
28002, 21176965, Kolín, Kolín IV, Jateční, 799 |
|
PETR UHLÍŘ
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
28002, 21176965, Kolín, Kolín, Kolín IV, Jateční, 799, Jateční 799, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
MUDr. Miroslava Uhlířová
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
26.10.1994 |
Adresa: |
21176965, Kolín IV, Jateční, 799 |
|
MUDr. Miroslava Uhlířová
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
26.10.1994 |
Adresa: |
28002, 21176965, Kolín, Kolín, Kolín IV, Jateční, 799, Jateční 799, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Tomáš Dlouhý
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Jednatel |
01.11.1991 |
Adresa: |
28002, 21156352, Kolín II, Pražská, 60 |
|
Václav Uhlíř
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
01.11.1991 |
Adresa: |
28002, Kolín II, Voskresenská, 841 |
|
Tomáš Dlouhý
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Jednatel |
01.11.1991 |
Adresa: |
28002, 21156352, Kolín, Kolín, Kolín II, Pražská, 60, Pražská 60, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Václav Uhlíř
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
01.11.1991 |
Adresa: |
841, Kolín II, Voskresenská, 28002, Voskresenská 841, 28002 Kolín II, Česká republika |
|