Ing. PETR OPLUŠTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2019 |
Adresa: |
78815, 74448960, Šumperk, Hraběšice, Hraběšice, 64 |
|
Ing. PETR HAVLAS
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2019 |
Adresa: |
78701, 73525588, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Panorama, 3279, 11 |
|
Ing. PETR OPLUŠTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2019 |
Adresa: |
78815, 74448960, Šumperk, Hraběšice, Hraběšice, 64, č.p. 64, 78815 Hraběšice |
|
Ing. PETR HAVLAS
|
Aktivní
|
jednatel |
23.01.2019 |
Adresa: |
78701, 73525588, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Panorama, 3279, 11, Panorama 3279/11, 78701 Šumperk |
|
Ing. PETR OPLUŠTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
78701, 14270625, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 1315, 9 |
|
Ing. VOJTĚCH HAVLAS
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
78701, 14283719, Šumperk, Šumperk, Revoluční, 2676, 42 |
|
Ing. PETR OPLUŠTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
78701, 14270625, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 1315, 9, Žižkova 1315/9, 78701 Šumperk |
|
Ing. VOJTĚCH HAVLAS
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2014 |
Adresa: |
78701, 14283719, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Revoluční, 2676, 42, Revoluční 2676/42, 78701 Šumperk |
|
Ing. Petr Opluštil
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
14270625, Šumperk, Žižkova, 9 |
|
Ing. Vojtěch Havlas
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
14283719, Šumperk, Revoluční, 42 |
|
Ing. VOJTĚCH HAVLAS
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
78701, 14283719, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Revoluční, 2676, 42, Revoluční 2676/42, 78701 Šumperk |
|
Ing. PETR OPLUŠTIL
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
78701, 14270625, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 1315, 9, Žižkova 1315/9, 78701 Šumperk |
|
Ing. Petr Opluštil
|
Neaktivní
od 26.05.2004
|
jednatel |
28.04.2003 |
Adresa: |
14270625, Šumperk, Žižkova, 9 |
|
Ing. PETR OPLUŠTIL
|
Neaktivní
od 26.05.2004
|
jednatel |
28.04.2003 |
Adresa: |
78701, 14270625, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 1315, 9, Žižkova 1315/9, 78701 Šumperk |
|
Karel Kulich
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
22.06.1993 |
|
Milan Kulich
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
22.06.1993 |
|
Karel Kulich
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
22.06.1993 |
Adresa: |
69665, 13497227, Hodonín, Petrov, Petrov, 143, č.p. 143, 69665 Petrov |
|
Milan Kulich
|
Neaktivní
od 12.08.1997
|
jednatel |
22.06.1993 |
Adresa: |
69665, 13497227, Hodonín, Petrov, Petrov, 143, č.p. 143, 69665 Petrov |
|
Ing. Petr Opluštil
|
Neaktivní
od 28.04.2003
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
Šumperk, Lidická, 7 A |
|
Ing. Vojtěch Havlas
|
Neaktivní
od 26.05.2004
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
14283719, Šumperk, Revoluční, 42 |
|
Ing. Petr Opluštil
|
Neaktivní
od 28.04.2003
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
78701, 14262193, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Lidická, 450, 7a, Lidická 450/7a, 78701 Šumperk |
|
Ing. VOJTĚCH HAVLAS
|
Neaktivní
od 26.05.2004
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
78701, 14283719, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Revoluční, 2676, 42, Revoluční 2676/42, 78701 Šumperk |
|