Mgr. PAVEL STOPA
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
73991, 20612711, Jablunkov, Jablunkov, Hasičská, 630 |
|
Mgr. PAVEL STOPA
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
73991, 20612711, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Hasičská, 630, Hasičská 630, 73991 Jablunkov |
|
Mgr. Pavel Stopa
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
10.07.2007 |
Adresa: |
73991, 20612711, Jablunkov, Hasičská, 630 |
|
Mgr. PAVEL STOPA
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
10.07.2007 |
Adresa: |
73991, 20612711, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Hasičská, 630, Hasičská 630, 73991 Jablunkov |
|
Pavel Stopa
|
Neaktivní
od 10.07.2007
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
20612711, Jablunkov, Hasičská, 630 |
|
Pavel Stopa
|
Neaktivní
od 10.07.2007
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
73991, 20612711, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Hasičská, 630, Hasičská 630, 73991 Jablunkov |
|
Andrzej Stopa
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
jednatel |
13.12.1991 |
Adresa: |
1, Ostrava 1, Gregorova, 20 |
|
Pavel Stopa
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
jednatel |
13.12.1991 |
Adresa: |
1, Ostrava 1, Gregorova, 20 |
|
Andrzej Stopa
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
jednatel |
13.12.1991 |
Adresa: |
70200, 3182151, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova, 487, 20, Gregorova 487/20, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Pavel Stopa
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
jednatel |
13.12.1991 |
Adresa: |
70200, 3182151, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova, 487, 20, Gregorova 487/20, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|