Ing. TOMÁŠ HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
74401, 8345597, Trojanovice, Trojanovice, 814 |
|
Ing. TOMÁŠ HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
74401, 8345597, Nový Jičín, Trojanovice, Trojanovice, 814, č.p. 814, 74401 Trojanovice |
|
Ing. Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
26.06.2004 |
Adresa: |
Český Těšín, Horní Žukov, 33 |
|
Ing. Ladislav Kocián
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
26.06.2004 |
Adresa: |
73951, 12490831, Dobrá, 278 |
|
Ing. Tomáš Havlík
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
26.06.2004 |
Adresa: |
74401, 8345597, Trojanovice, 814 |
|
Ing. Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
26.06.2004 |
Adresa: |
73701, 5752825, Karviná, Český Těšín, Horní Žukov, Podlesí, 33, Podlesí 33, Horní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Ladislav Kocián
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
jednatel |
26.06.2004 |
Adresa: |
73951, 12490831, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 278, č.p. 278, 73951 Dobrá |
|
Ing. TOMÁŠ HAVLÍK
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
26.06.2004 |
Adresa: |
74401, 8345597, Nový Jičín, Trojanovice, Trojanovice, 814, č.p. 814, 74401 Trojanovice |
|
Ing. Tomáš Havlík
|
Neaktivní
od 26.06.2004
|
jednatel |
27.05.1998 |
Adresa: |
74401, 8345597, Trojanovice, 814 |
|
Ing. Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 26.06.2004
|
jednatel |
27.05.1998 |
Adresa: |
Český Těšín, Horní Žukov, 33 |
|
Ing. Ladislav Kocián
|
Neaktivní
od 26.06.2004
|
jednatel |
27.05.1998 |
Adresa: |
73951, 12490831, Dobrá, 278 |
|
Ing. Ladislav Kocián
|
Neaktivní
od 26.06.2004
|
jednatel |
27.05.1998 |
Adresa: |
73951, 12490831, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 278, č.p. 278, 73951 Dobrá |
|
Ing. TOMÁŠ HAVLÍK
|
Neaktivní
od 26.06.2004
|
jednatel |
27.05.1998 |
Adresa: |
74401, 8345597, Nový Jičín, Trojanovice, Trojanovice, 814, č.p. 814, 74401 Trojanovice |
|
Ing. Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 26.06.2004
|
jednatel |
27.05.1998 |
Adresa: |
73701, 5771072, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Horní, 933, 33, Horní 933/33, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Tomáš Havlík
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
jednatel |
25.01.1995 |
Adresa: |
74401, Frenštát p. Radhoštěm, Školská čtvrt, 1379 |
|
Ing. Tomáš Havlík
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
jednatel |
25.01.1995 |
Adresa: |
74401, 8435138, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Školská čtvrť, 1379, Školská čtvrť 1379, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
jednatel |
21.02.1994 |
Adresa: |
Český Těšín, Horní Žukov, 33 |
|
Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
jednatel |
21.02.1994 |
Adresa: |
73701, 5771072, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Horní, 933, 33, Horní 933/33, 73701 Český Těšín |
|
Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 21.02.1994
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
Český Těšín 3, Horní Žukov, 33 |
|
Vanda Sikorová
|
Neaktivní
od 25.01.1995
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
Třinec VI, Chopinova, 422/7 |
|
Ing. Tomáš Havlík
|
Neaktivní
od 25.01.1995
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
Ostrava 4, Nikodéma, 4483 |
|
Ing. Ladislav Kocián
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
20440391, Frýdek-Místek, Slezská, 2545 |
|
Rostislav Jakimov
|
Neaktivní
od 21.02.1994
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
73701, 5771072, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Horní, 933, 33, Horní 933/33, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Tomáš Havlík
|
Neaktivní
od 25.01.1995
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
4483, Ostrava 4, Nikodéma, Nikodéma 4483, Ostrava 4, Česká republika |
|
Vanda Sikorová
|
Neaktivní
od 25.01.1995
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
73961, 12568171, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Chopinova, 422, Chopinova 422, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Ladislav Kocián
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
jednatel |
29.11.1991 |
Adresa: |
73801, 20440391, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2545, Slezská 2545, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|