Ing. JAKUB KIELAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.07.2024 |
Adresa: |
73937, 86295187, Frýdek-Místek, Žermanice, Žermanice, 142, č.p. 142, 73937 Žermanice |
|
Ing. JAKUB KIELAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.11.2017 |
Adresa: |
73937, 15382508, Frýdek-Místek, Žermanice, Žermanice, 94 |
|
Ing. JAKUB KIELAR
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Jednatel |
16.11.2017 |
Adresa: |
73937, 15382508, Frýdek-Místek, Žermanice, Žermanice, 94, č.p. 94, 73937 Žermanice |
|
LUKÁŠ VRTIŠKA
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
Jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
37371, 25866222, České Budějovice, Dubičné, Dubičné, 120 |
|
LUKÁŠ VRTIŠKA
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
Jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
37371, 25866222, České Budějovice, Dubičné, Dubičné, 120, č.p. 120, 37371 Dubičné |
|
Mgr. KATEŘINA NIESLANIKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
30.01.2015 |
Adresa: |
73992, 24974684, Návsí, Návsí, 928 |
|
Mgr. KATEŘINA NIESLANIKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
jednatel |
30.01.2015 |
Adresa: |
73992, 24974684, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 928, č.p. 928, 73992 Návsí |
|
JOSEF NIESLANIK
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
73992, 24974684, Návsí, Návsí, 928 |
|
Josef Nieslanik
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
73992, 24974684, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 928, č.p. 928, 73992 Návsí |
|
Mgr. Kateřina Nieslaniková
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
jednatel |
09.03.2011 |
Adresa: |
73992, 24974684, Návsí, 928 |
|
Mgr. KATEŘINA NIESLANIKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2015
|
jednatel |
09.03.2011 |
Adresa: |
73992, 24974684, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 928, č.p. 928, 73992 Návsí |
|
Ing. Zdeněk Dybal
|
Neaktivní
od 29.06.2005
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
71100, 28129156, Ostrava, Koblov, Podsedliště, 365/2 |
|
Ing. Zdeněk Dybal
|
Neaktivní
od 29.06.2005
|
jednatel |
11.08.2004 |
Adresa: |
71100, 28129156, Ostrava-město, Ostrava, Koblov, Podsedliště, 365, 2, Podsedliště 365/2, Koblov, 71100 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Dybal
|
Neaktivní
od 11.08.2004
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
73581, 18840205, Bohumín, Nový Bohumín, Čs. armády, 1083 |
|
Ing. JIŘÍ MIKOLAJEK
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
74792, 4537700, Háj ve Slezsku, Chabičov, Družstevní, 262 |
|
Josef Nieslanik
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
73992, 24974684, Návsí, 928 |
|
Ing. Zdeněk Dybal
|
Neaktivní
od 11.08.2004
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
73581, 18840205, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Čs. armády, 1083, Čs. armády 1083, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. JIŘÍ MIKOLAJEK
|
Neaktivní
od 29.11.2007
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
74792, 4537700, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, Družstevní, 262, Družstevní 262, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Josef Nieslanik
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
14.11.2002 |
Adresa: |
73992, 24974684, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 928, č.p. 928, 73992 Návsí |
|
Viktor Kováč
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
18834515, Bohumín, Kostelní, 433 |
|
Josef Nieslanik
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
Jablunkov, Návsí č. 844 |
|
Viktor Kováč
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
73581, 18834515, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Kostelní, 433, Kostelní 433, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Josef Nieslanik
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
01.04.1992 |
Adresa: |
Jablunkov, Návsí č. 844, Návsí č. 844, Jablunkov, Česká republika |
|
Zdeněk Krištof
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Kopeckého, 519 |
|
Ing. Vladimír Žák
|
Neaktivní
od 21.11.1994
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Ke skalce, 24 |
|
Ing. Zdeněk Dybal
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
Bohumín, ČSA, 1083 |
|
Ing. Jiří Mikolajek
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
4537700, Háj ve Slezsku, Družstevní, 262 |
|
Zdeněk Krištof
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
519, Ostrava-Poruba, Kopeckého, Kopeckého 519, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Žák
|
Neaktivní
od 21.11.1994
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
70800, 3283542, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ke Skalce, 24, 6, Ke Skalce 24/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Dybal
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
73581, 18840205, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Čs. armády, 1083, Čs. armády 1083, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. JIŘÍ MIKOLAJEK
|
Neaktivní
od 14.11.2002
|
jednatel |
23.10.1991 |
Adresa: |
74792, 4537700, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, Družstevní, 262, Družstevní 262, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|