Leoš Navrátil
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
předseda představenstva |
02.04.1997 |
Adresa: |
21621829, Vsetín, Hošťálková, 555 |
|
Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
člen představenstva |
02.04.1997 |
Adresa: |
17051665, Hovězí, 682 |
|
Antonín Tydlačka
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
člen představenstva |
02.04.1997 |
Adresa: |
24305073, Vsetín, Tyršova, 1272 |
|
Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
člen představenstva |
02.04.1997 |
Adresa: |
75601, 17051665, Vsetín, Hovězí, Hovězí, 682, č.p. 682, 75601 Hovězí |
|
Antonín Tydlačka
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
člen představenstva |
02.04.1997 |
Adresa: |
75501, 24305073, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tyršova, 1272, Tyršova 1272, 75501 Vsetín |
|
Leoš Navrátil
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
předseda představenstva |
02.04.1997 |
Adresa: |
75622, 21621829, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 555, č.p. 555, 75622 Hošťálková |
|
Josef Kabrhel
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
člen představenstva |
09.11.1994 |
Adresa: |
21681341, Zděchov, 160 |
|
Josef Tydlačka
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
místopředseda představenstva |
09.11.1994 |
Adresa: |
24310476, Vsetín, Štěpánská, 1822 |
|
Josef Kabrhel
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
člen představenstva |
09.11.1994 |
Adresa: |
75607, 21681341, Vsetín, Zděchov, Zděchov, 160, č.p. 160, 75607 Zděchov |
|
Josef Tydlačka
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
místopředseda představenstva |
09.11.1994 |
Adresa: |
75501, 24310476, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Štěpánská, 1822, Štěpánská 1822, 75501 Vsetín |
|
Petr Tatalák
|
Neaktivní
od 09.11.1994
|
člen představenstva |
13.07.1993 |
Adresa: |
21609748, Halenkov, 95 |
|
Leoš Navrátil
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
člen představenstva |
13.07.1993 |
Adresa: |
21621829, Hošťálková, 555 |
|
Ivan Markytán
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
člen představenstva |
13.07.1993 |
Adresa: |
21681490, Zděchov, 178 |
|
Petr Tatalák
|
Neaktivní
od 09.11.1994
|
člen představenstva |
13.07.1993 |
Adresa: |
75603, 21609748, Vsetín, Halenkov, Halenkov, 95, č.p. 95, 75603 Halenkov |
|
Leoš Navrátil
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
člen představenstva |
13.07.1993 |
Adresa: |
75622, 21621829, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 555, č.p. 555, 75622 Hošťálková |
|
Ivan Markytán
|
Neaktivní
od 09.12.2004
|
člen představenstva |
13.07.1993 |
Adresa: |
75607, 21681490, Vsetín, Zděchov, Zděchov, 178, č.p. 178, 75607 Zděchov |
|
Jan Žamboch
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
člen představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
21618097, Hošťálková, 181 |
|
Milan Malina
|
Neaktivní
od 09.11.1994
|
místopředseda představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
21617732, Hošťálková, 145 |
|
Zdenek Mocek
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
předseda představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
3, Vsetín, Jasenka, 262 |
|
Jan Žamboch
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
člen představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
75622, 21618097, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 181, č.p. 181, 75622 Hošťálková |
|
Milan Malina
|
Neaktivní
od 09.11.1994
|
místopředseda představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
75622, 21617732, Vsetín, Hošťálková, Hošťálková, 145, č.p. 145, 75622 Hošťálková |
|
Zdenek Mocek
|
Neaktivní
od 02.04.1997
|
předseda představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
262, Vsetín, Jasenka, Jasenka 262, Vsetín, Česká republika |
|