TOMÁŠ SRŠEŇ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 9747877, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207 |
|
MICHAELA VODIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 73178390, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Jungmannova, 1555 |
|
VERONIKA JOŠTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
02.08.2019 |
Adresa: |
51741, 9747877, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207 |
|
MICHAELA VODIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
místopředseda představenstva |
26.03.2016 |
Adresa: |
51741, 73178390, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Jungmannova, 1555 |
|
MICHAELA VODIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2016
|
místopředseda představenstva |
21.04.2015 |
Adresa: |
51741, 9747877, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207 |
|
TOMÁŠ SRŠEŇ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
předseda představenstva |
21.04.2015 |
Adresa: |
51741, 9747877, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207 |
|
KAREL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 02.08.2019
|
člen představenstva |
21.04.2015 |
Adresa: |
51741, 9747893, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1209 |
|
Josef Votroubek
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
předseda představenstva |
06.04.2009 |
Adresa: |
51741, 9747885, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1208 |
|
Jan Vodička
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
místopředseda představenstva |
06.04.2009 |
Adresa: |
51741, 9747877, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207 |
|
PhDr. Miroslava Nováková
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
člen představenstva |
06.04.2009 |
Adresa: |
51741, 9747885, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1208 |
|
Josef Votroubek
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
Předseda představenstva |
26.11.1991 |
Adresa: |
51741, 9747885, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1208, Příkopy 1208, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Ing. František Plocek
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
Místopředseda představenstva |
26.11.1991 |
Adresa: |
51741, 9747885, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1208, Příkopy 1208, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Marie Kudibalová
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
Člen představenstva |
26.11.1991 |
Adresa: |
51741, 9747877, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207, Příkopy 1207, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Miroslav Kalousek
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
Člen představenstva |
26.11.1991 |
Adresa: |
51741, 9747885, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1208, Příkopy 1208, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Zdeněk Suchánek
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
Člen představenstva |
26.11.1991 |
Adresa: |
51741, 9747893, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1209, Příkopy 1209, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Petr Kudibal
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
Člen představenstva |
26.11.1991 |
Adresa: |
51741, 9747877, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Příkopy, 1207, Příkopy 1207, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|