Steven Leonard Davis
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
jednatel |
08.12.2004 |
Adresa: |
14800, 22756531, Praha 4, Do Dubin, 13/1138 |
|
Steven Leonard Davis
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
jednatel |
08.12.2004 |
Adresa: |
14800, 22756531, Praha, Kunratice, Do dubin, 1138, 13, Do dubin 1138/13, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Silvano Giovanni Pedretti, nar. 14.7.1964
|
Neaktivní
od 08.12.2004
|
Jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
12000, 4, Praha 2, Praha 2, Nad Petruskou, 8A |
|
Jean-Francois O t t
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
Jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
12000, 21748381, Praha 2, Praha 2, Na Kozačce, 1 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
Jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
14000, 21994676, Praha 4, Praha 4, Na Chodovci, 2488 |
|
Silvano Giovanni Pedretti, nar. 14.7.1964
|
Neaktivní
od 08.12.2004
|
Jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
12000, 25172051, Praha, Vinohrady, Nad Petruskou, 2531, 8a, Nad Petruskou 2531/8a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Aleš Vobruba
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
Jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
14100, 21994676, Praha, Záběhlice, Na Chodovci, 2488, 12, Na Chodovci 2488/12, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Jean-Francois O t t
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
Jednatel |
20.07.2002 |
Adresa: |
12000, 21748381, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 869, 1, Na Kozačce 869/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Silvano Giovanni Pedretti, nar. 14.7.1964
|
Neaktivní
od 20.07.2002
|
Jednatel |
24.09.1997 |
Adresa: |
21748381, Praha 2, Praha 2, Na Kozačce, 1 |
|
Silvano Giovanni Pedretti, nar. 14.7.1964
|
Neaktivní
od 20.07.2002
|
Jednatel |
24.09.1997 |
Adresa: |
12000, 21748381, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 869, 1, Na Kozačce 869/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jean Francois O t t
|
Neaktivní
od 20.07.2002
|
Jednatel |
23.04.1997 |
Adresa: |
21748381, Praha 2, Praha 2, Na Kozačce, 1 |
|
Jean Francois O t t
|
Neaktivní
od 20.07.2002
|
Jednatel |
23.04.1997 |
Adresa: |
12000, 21748381, Praha, Vinohrady, Na Kozačce, 869, 1, Na Kozačce 869/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jean Francois O t t
|
Neaktivní
od 23.04.1997
|
Jednatel |
14.11.1994 |
Adresa: |
22650555, Praha 10, Nitranská, 4 |
|
Jean Francois O t t
|
Neaktivní
od 23.04.1997
|
Jednatel |
14.11.1994 |
Adresa: |
10100, 22650555, Praha, Vinohrady, Nitranská, 1057, 4, Nitranská 1057/4, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Jean-Francois OTT
|
Neaktivní
od 14.11.1994
|
jednatel |
20.12.1991 |
Adresa: |
100, 75004 Paris, 23 Rue Vielle du Temple |
|
Olivier Jacques André ROUCHAUD
|
Neaktivní
od 14.11.1994
|
jednatel |
20.12.1991 |
Adresa: |
100, 75017 Paris, 21 Rue d'Armaillé |
|
Jean-Francois OTT
|
Neaktivní
od 14.11.1994
|
jednatel |
20.12.1991 |
Adresa: |
75004 Paris, 23 Rue Vielle du Temple, 23 Rue Vielle du Temple, 75004 Paris, Česká republika |
|
Olivier Jacques André ROUCHAUD
|
Neaktivní
od 14.11.1994
|
jednatel |
20.12.1991 |
Adresa: |
75017 Paris, 21 Rue d'Armaillé, 21 Rue d'Armaillé, 75017 Paris, Česká republika |
|