Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | MRM, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 43002838 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21702993, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 210, 4, Vojtěšská 210/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 14.10.1991 |
Datum ukončení: | 29.06.2005 |
Předmět podnikání: |
provozování restauračních zařízení a s tím spojená činnost včetně činnosti obchodní
provozování reklamní a inzertní služby související s předmětem činnosti
zastupitelská a zprostředkovatelská činnost
provozování reklamní a inzertní služby související s předmětemčinnosti
nákup a prodej nemovitostí, včetně pozemků a dále zprostředkova-telská činnost s tím související, dále zprostředkování pronájmunemovitostí a případně všech dalších práv s nemovitostmi souvi-sejících
provozování restauračních zařízení a s tím spojená činnost včetněčinnosti obchodní
provozování hotelierské činnosti
provozování stavební činnosti, zejména výstavby hotelů a podob- ných zaříz., včetně oprav a rekonstrukcí veškerých nemovitostí
nákup a prodej zboží všeho druhu včetně vývozu a dovozu v rámciplatných předpisů
nákup a prodej nemovitostí, včetně pozemků a dále zprostředkova- telská činnost s tím související, dále zprostředkování pronájmu nemovitostí a případně všech dalších práv s nemovitostmi souvi- sejících
výroba veškerého spotřebního a průmyslového zboží v rámci plat-ných předpisů
provozování stavební činnosti, zejména výstavby hotelů a podob-ných zaříz., včetně oprav a rekonstrukcí veškerých nemovitostí
výroba veškerého spotřebního a průmyslového zboží v rámci plat- ných předpisů
nákup a prodej zboží všeho druhu včetně vývozu a dovozu v rámci platných předpisů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Miroslav Matucha, ženatý | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Rudolf Rýdl, ženatý | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Roman Moucal, ženatý | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. František Francínek | Neaktivní od 22.10.1998 | Likvidátor | 22.10.1998 |
|
|||
ing. František Francírek | Neaktivní od 29.06.2005 | Likvidátor | 22.10.1998 |
|
|||
ing. František Francínek | Neaktivní od 22.10.1998 | Likvidátor | 22.10.1998 |
|
|||
ing. FRANTIŠEK FRANCÍREK | Neaktivní od 29.06.2005 | Likvidátor | 22.10.1998 |
|
|||
Miroslav Matucha | Neaktivní od 22.10.1998 | Likvidátor | 19.12.1995 |
|
|||
Miroslav Matucha | Neaktivní od 22.10.1998 | Likvidátor | 19.12.1995 |
|
|||
Miroslav Matucha | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Rudolf Rýdl | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Roman Moucal | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Miroslav Matucha | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Rudolf Rýdl | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
|||
Roman Moucal | Neaktivní od 29.06.2005 | 14.10.1991 | |
|
Registrační číslo MRM, spol. s r.o. v likvidaci je 43002838.
Registrační adresa MRM, spol. s r.o. v likvidaci je 11000, 21702993, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 210, 4, Vojtěšská 210/4, Nové Město, 11000 Praha 1.
MRM, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 14.10.1991.