Vojtěch Černík
|
Neaktivní
od 26.07.2007
|
jednatel |
21.03.2001 |
Adresa: |
53352, 3, Pardubice, Staré Hradiště, Ráby, 85 |
|
Vojtěch Černík
|
Neaktivní
od 26.07.2007
|
jednatel |
21.03.2001 |
Adresa: |
53352, 7582749, Pardubice, Ráby, Ráby, 85, č.p. 85, 53352 Ráby |
|
Ing. Petr Formánek
|
Neaktivní
od 21.03.2001
|
jednatel |
24.08.2000 |
Adresa: |
21810397, Praha 4, Praha 4, Jasná II, 1340 |
|
Ing. Petr Formánek
|
Neaktivní
od 21.03.2001
|
jednatel |
24.08.2000 |
Adresa: |
14700, 21810397, Praha, Braník, Jasná II, 1340, 4a, Jasná II 1340/4a, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jan Štela
|
Neaktivní
od 24.08.2000
|
jednatel |
06.01.2000 |
Adresa: |
1, Praha 4-Michle, Pekárenská, 1298/6 |
|
Ing. Jan Štela
|
Neaktivní
od 24.08.2000
|
jednatel |
06.01.2000 |
Adresa: |
14100, 21913722, Praha, Michle, Pekárenská, 1298, 6, Pekárenská 1298/6, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Maroušek
|
Neaktivní
od 06.01.2000
|
jednatel |
02.08.1999 |
Adresa: |
22576771, Praha 10, Praha 10, Pod Štěpem, 19 |
|
Ing. Jiří Maroušek
|
Neaktivní
od 06.01.2000
|
jednatel |
02.08.1999 |
Adresa: |
10200, 22576771, Praha, Hostivař, Pod štěpem, 1179, 19, Pod štěpem 1179/19, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Petr Formánek
|
Neaktivní
od 02.08.1999
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
21810397, Praha 4, Praha 4, Jasná II, 1340 |
|
Ing. Petr Formánek
|
Neaktivní
od 02.08.1999
|
jednatel |
17.03.1997 |
Adresa: |
14700, 21810397, Praha, Braník, Jasná II, 1340, 4a, Jasná II 1340/4a, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Imlauf
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
21.03.1995 |
Adresa: |
3, Praha 7, Tuzarova, 10 |
|
ing. Jiří Imlauf
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
21.03.1995 |
Adresa: |
17000, 22311513, Praha, Holešovice, Tusarova, 1438, 10, Tusarova 1438/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Václav Škába
|
Neaktivní
od 21.03.1995
|
Jednatel společnosti |
22.03.1993 |
Adresa: |
3, Praha 10, ul.28.pluku, 32 |
|
Václav Škába
|
Neaktivní
od 21.03.1995
|
Jednatel společnosti |
22.03.1993 |
Adresa: |
10000, 22669337, Praha, Vršovice, 28. pluku, 1217, 32, 28. pluku 1217/32, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Václav Škába
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
Ředitel společnosti |
29.10.1991 |
Adresa: |
3, Praha 10, ul.28.pluku, 32 |
|
Václav Škába
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
Ředitel společnosti |
29.10.1991 |
Adresa: |
10000, 22669337, Praha, Vršovice, 28. pluku, 1217, 32, 28. pluku 1217/32, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|