PhDr. Zdenka Polednová
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
14000, 21967776, Praha 4, Praha 4, V Rovinách, 894/117 |
|
Ing. Jiří Rezler
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
14000, 3, Praha 4, Praha 4, U Perštejnských, 1380/6 |
|
PhDr. Zdenka Polednová
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
14000, 21967776, Praha, Podolí, V rovinách, 894, 117, V rovinách 894/117, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Rezler
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
14000, 21951748, Praha, Nusle, U Pernštejnských, 1380, 6, U Pernštejnských 1380/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Brábník
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
|
20.08.1999 |
Adresa: |
13000, 22768882, Praha 3, Praha 3, V Kapslovně, 2761/8 |
|
Ing. Miroslav Brábník
|
Neaktivní
od 17.01.2007
|
|
20.08.1999 |
Adresa: |
13000, 22768882, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2761, 8, V kapslovně 2761/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
doc.ing. Antonín Kubíček
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
|
15.10.1991 |
Adresa: |
13000, 21759481, Praha 3, Vinohradská, 96 |
|
PhDr. Otto Novák
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
|
15.10.1991 |
Adresa: |
15500, 22123164, Praha 5, Böhmova, 1976 |
|
ing. Miroslav Brábník
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
|
15.10.1991 |
Adresa: |
14900, 21841012, Praha 4, V Jezírkách, 1548 |
|
doc.ing. Antonín Kubíček
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
|
15.10.1991 |
Adresa: |
13000, 21759481, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 102, 96, Vinohradská 102/96, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
PhDr. Otto Novák
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
|
15.10.1991 |
Adresa: |
15500, 22123164, Praha, Stodůlky, Böhmova, 1976, 1, Böhmova 1976/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. Miroslav Brábník
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
|
15.10.1991 |
Adresa: |
14900, 21841012, Praha, Chodov, V jezírkách, 1548, 22, V jezírkách 1548/22, Chodov, 14900 Praha 4 |
|