Ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
22088857, Praha 5, Na Hřebenkách, 1336/80 |
|
Ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
15000, 22088857, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 1336, 80, Na Hřebenkách 1336/80a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
jednatel |
03.08.2002 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha 5, Praha 5, Pod Habrovou, 389/18 |
|
Ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
jednatel |
03.08.2002 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 389, 18, Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 26.07.1999
|
jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
22088857, Praha 5, Praha 5, Na Hřebenkách, 1336/80 |
|
ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 03.08.2002
|
jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
22002073, Praha 5, Praha 5, Pod Habrovou, 18 |
|
Ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 26.07.1999
|
jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
15000, 22088857, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 1336, 80, Na Hřebenkách 1336/80a, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Miloš Ptáček
|
Neaktivní
od 03.08.2002
|
jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 389, 18, Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Miloš Ptáček, ml.
|
Neaktivní
od 16.03.1999
|
jednatel |
27.01.1993 |
Adresa: |
22002073, Praha 5, Pod Habrovou, 18 |
|
ing. Miloš Ptáček, st.
|
Neaktivní
od 16.03.1999
|
jednatel |
27.01.1993 |
Adresa: |
22002073, Praha 5, Pod Habrovou, 18 |
|
ing. Miloš Ptáček, ml.
|
Neaktivní
od 16.03.1999
|
jednatel |
27.01.1993 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 389, 18, Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Miloš Ptáček, st.
|
Neaktivní
od 16.03.1999
|
jednatel |
27.01.1993 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 389, 18, Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Miloš Ptáček, ženatý
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Ředitel |
18.10.1991 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha 5, Pod Habrovou, 18 |
|
Miroslav Nipča, ženatý
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Ředitel |
18.10.1991 |
Adresa: |
14900, 100, Praha 4-Opatov, Zupkova 1396 |
|
Ing. Miloš Ptáček, ženatý
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Ředitel |
18.10.1991 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha 5, Pod Habrovou, 18 |
|
Miloš Ptáček, ženatý
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Ředitel |
18.10.1991 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 389, 18, Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Miroslav Nipča, ženatý
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Ředitel |
18.10.1991 |
Adresa: |
Praha 4-Opatov, Zupkova 1396, 14900, Zupkova 1396, 14900 Praha 4-Opatov, Česká republika |
|
Ing. Miloš Ptáček, ženatý
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Ředitel |
18.10.1991 |
Adresa: |
15200, 22002073, Praha, Hlubočepy, Pod Habrovou, 389, 18, Pod Habrovou 389/18, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|