MICHAELA PAVLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
25246, 25135783, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535 |
|
MICHAELA PAVLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.09.2016 |
Adresa: |
25246, 25135783, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535, Spojovací 535, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
BOHUMIL PAVLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
25246, 25135783, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535 |
|
BOHUMIL PAVLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2014 |
Adresa: |
25246, 25135783, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535, Spojovací 535, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Petra Pavlíková
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
21735638, Praha 2, Nové Město, Resslova, 1939/7 |
|
Petra Pavlíková
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
25135783, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
25135783, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535 |
|
BOHUMIL PAVLÍK
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
25246, 25135783, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535, Spojovací 535, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
MICHAELA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2016
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
25246, 25135783, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Spojovací, 535, Spojovací 535, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
19.06.2001 |
Adresa: |
21735638, Praha 2, Praha 2, Resslova, 1939/7 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
19.06.2001 |
Adresa: |
21735638, Praha 2, Praha 2, Resslova, 1939/7 |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
19.06.2001 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
19.06.2001 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Jarmila Šestáková
|
Neaktivní
od 19.06.2001
|
Jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
22087095, Praha 5, Nad Santoškou, 29 |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 19.06.2001
|
Jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
21735638, Praha 1, Resslova, 7 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 19.06.2001
|
Jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
21735638, Praha 1, Resslova, 7 |
|
Jarmila Šestáková
|
Neaktivní
od 19.06.2001
|
Jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
15000, 22087095, Praha, Smíchov, Nad Santoškou, 1181, 29, Nad Santoškou 1181/29, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Bohumil Pavlík
|
Neaktivní
od 19.06.2001
|
Jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 19.06.2001
|
Jednatel |
13.12.1994 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 13.12.1994
|
jednatel |
21.08.1992 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha 2, Resslova, 7 |
|
Michaela Pavlíková
|
Neaktivní
od 13.12.1994
|
jednatel |
21.08.1992 |
Adresa: |
12000, 21735638, Praha, Nové Město, Resslova, 1939, 7, Resslova 1939/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|