KRYSTYNA KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
15200, 25480871, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Hlubočepská, 1113, 33e |
|
KRYSTYNA KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
15200, 25480871, Praha, Hlubočepy, Hlubočepská, 1113, 33e, Hlubočepská 1113/33e, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Krystyna Kovař
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Necherovská, 16 |
|
Krystyna Kovař
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
16000, 22214542, Praha, Dejvice, Neherovská, 2504, 16, Neherovská 2504/16, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Ivana Hronová
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
Jednatel |
23.09.1996 |
Adresa: |
22779361, Praha 9, Medinská, 745 |
|
Ing. Ivana Hronová
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
Jednatel |
23.09.1996 |
Adresa: |
19014, 22779361, Praha, Klánovice, Medinská, 745, Medinská 745/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Josef Hron
|
Neaktivní
od 23.09.1996
|
Jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
22779361, Praha 9, Medinská, 745 |
|
Ing. Ivana Hronová
|
Neaktivní
od 23.09.1996
|
Jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
21743339, Praha 2, Legerova, 56 |
|
Ing. Josef Hron
|
Neaktivní
od 23.09.1996
|
Jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
19014, 22779361, Praha, Klánovice, Medinská, 745, Medinská 745/2, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Ivana Hronová
|
Neaktivní
od 23.09.1996
|
Jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
12000, 21743339, Praha, Vinohrady, Legerova, 389, 56, Legerova 389/56, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Ivana Červenková
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
Jednatel |
14.09.1993 |
Adresa: |
Říčany, Světice, 178 |
|
Ing. Ivana Červenková
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
Jednatel |
14.09.1993 |
Adresa: |
178, Říčany, Světice, Světice 178, Říčany, Česká republika |
|
Ing. Jiří Liška
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
Společník |
27.09.1991 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Spartakiádní, 3l |
|
Ivana Červenková
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
Společník |
27.09.1991 |
Adresa: |
Říčany, Světice, l78 |
|
Ing. Jiří Liška
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
Společník |
27.09.1991 |
Adresa: |
40010, 17813158, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Všebořice, Spartakiádní, 276, 31, Spartakiádní 276/31, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
|
Ivana Červenková
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
Společník |
27.09.1991 |
Adresa: |
l78, Říčany, Světice, Světice l78, Říčany, Česká republika |
|