JOSEF BASTL
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
Jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
40003, 17901383, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 220, 7 |
|
JOSEF BASTL
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
Jednatel |
01.11.2015 |
Adresa: |
40003, 17901383, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 220, 7, Myslbekova 220/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Josef Bastl
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
17901383, Ústí nad Labem, Myslbekova, 220 |
|
JOSEF BASTL
|
Neaktivní
od 01.11.2015
|
Jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
40003, 17901383, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 220, 7, Myslbekova 220/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jiří Liška
|
Neaktivní
od 23.01.1995
|
Společník |
08.10.1991 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Spartakiádní, 3l |
|
Josef Bastl
|
Neaktivní
od 23.01.1995
|
Společník |
08.10.1991 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Myslbekova, 22O |
|
ing. Jiří Liška
|
Neaktivní
od 23.01.1995
|
Společník |
08.10.1991 |
Adresa: |
40331, 17766494, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Ryjická, 3, Ryjická 3, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
Josef Bastl
|
Neaktivní
od 23.01.1995
|
Společník |
08.10.1991 |
Adresa: |
22O, Ústí nad Labem, Myslbekova, Myslbekova 22O, Ústí nad Labem, Česká republika |
|