František Neubauer
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.03.2009 |
Adresa: |
43601, 5149941, Litvínov, Šumná, Sokolská, 22 |
|
František Neubauer
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.03.2009 |
Adresa: |
43601, 5149941, Most, Litvínov, Šumná, Sokolská, 22, Sokolská 22, Šumná, 43601 Litvínov |
|
Věra Slachová
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
43601, 4, Litvínov, Horní Ves, 7 |
|
Václav Luncar
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
43601, 5149827, Litvínov, Šumná, Sokolská, 10 |
|
Věra Slachová
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
7, Litvínov, Horní Ves, 43601, 43601 Litvínov - Horní Ves 7, Česká republika |
|
Václav Luncar
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
43601, 5149827, Most, Litvínov, Šumná, Sokolská, 10, Sokolská 10, Šumná, 43601 Litvínov |
|
Věra Slachová
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Jednatel |
30.06.1997 |
Adresa: |
1, Litvínov-Šumná, Sokolská, 23 |
|
Věra Slachová
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Jednatel |
30.06.1997 |
Adresa: |
43601, 5149959, Most, Litvínov, Šumná, Sokolská, 23, Sokolská 23, Šumná, 43601 Litvínov |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 31.12.1993
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
5163731, Litvínov, Valdštejnská, 2062 |
|
Věra Slachová
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
3, Most, J.Průchy, 381/2911 |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 31.12.1993
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
43601, 5163731, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2062, Valdštejnská 2062, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Věra Slachová
|
Neaktivní
od 30.06.1997
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
381/2911, Most, J.Průchy, J.Průchy 381/2911, Most, Česká republika |
|