Ing. LADISLAV ŠEREMETA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a |
|
LUDMILA ŠEREMETOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a |
|
Mgr. MAREK ŠEREMETA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a |
|
Ing. LADISLAV ŠEREMETA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
LUDMILA ŠEREMETOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
Mgr. MAREK ŠEREMETA
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
Ing. LADISLAV ŠEREMETA
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10A |
|
LUDMILA ŠEREMETOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10A |
|
Mgr. MAREK ŠEREMETA
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10A |
|
Ing. LADISLAV ŠEREMETA
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
LUDMILA ŠEREMETOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
Mgr. MAREK ŠEREMETA
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
Michael Vogt
|
Neaktivní
od 08.07.2013
|
Jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
Mittermeierweg 22, Hallbergmoos, SRN v ČR: Teplice, Bulharská 10a) |
|
Michael Vogt
|
Neaktivní
od 08.07.2013
|
Jednatel |
06.02.1998 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
Michael Vogt, nar. 3.12.1957
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
Mitterfeldstrasse 1, Ismaning, SRN v ČR: Teplice, Bulharská 10a) |
|
Marek Šeremeta
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
20267444, Teplice, Teplice, Bulharská, 10a) |
|
Michael Vogt, nar. 3.12.1957
|
Neaktivní
od 06.02.1998
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
41501, 20278721, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 3061, 10a, Bulharská 3061/10a, 41501 Teplice |
|
Marek Šeremeta
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
41501, 20267444, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 1964, 10, Bulharská 1964/10, 41501 Teplice |
|
Michael Vogt, nar. 3.12.1957
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
Jednatel |
10.03.1997 |
Adresa: |
Mitterfeldstrasse 1, Ismaning |
|
Ing. Ladislav Šeremeta
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Jednatel |
11.10.1993 |
Adresa: |
20267444, Teplice, Teplice, Bulharská, 10a/3061 |
|
Ludmila Šeremetová
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Jednatel |
11.10.1993 |
Adresa: |
20267444, Teplice, Teplice, Bulharská, 10a/3061 |
|
Ing. Ladislav Šeremeta
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Jednatel |
11.10.1993 |
Adresa: |
41501, 20267444, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 1964, 10, Bulharská 1964/10, 41501 Teplice |
|
Ludmila Šeremetová
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
Jednatel |
11.10.1993 |
Adresa: |
41501, 20267444, Teplice, Teplice, Teplice, Bulharská, 1964, 10, Bulharská 1964/10, 41501 Teplice |
|
Michael Vogt
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
Jednatel |
13.07.1992 |
Adresa: |
Mitterfeldstrasse 1, Ismaning |
|
Ing. Ladislav Šeremeta
|
Neaktivní
od 11.10.1993
|
Společník |
30.09.1991 |
Adresa: |
20268947, Teplice, Teplice, Dukelská stezka, 4 |
|
Ludmila Šeremetová
|
Neaktivní
od 11.10.1993
|
Společník |
30.09.1991 |
Adresa: |
20268947, Teplice, Teplice, Dukelská stezka, 4 |
|
Ing. Ladislav Šeremeta
|
Neaktivní
od 11.10.1993
|
Společník |
30.09.1991 |
Adresa: |
41501, 20268947, Teplice, Teplice, Teplice, Dukelská stezka, 2111, 4, Dukelská stezka 2111/4, 41501 Teplice |
|
Ludmila Šeremetová
|
Neaktivní
od 11.10.1993
|
Společník |
30.09.1991 |
Adresa: |
41501, 20268947, Teplice, Teplice, Teplice, Dukelská stezka, 2111, 4, Dukelská stezka 2111/4, 41501 Teplice |
|