Ing. OLDŘICH BAJER
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.03.2019 |
Adresa: |
40801, 124885, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Karoliny Světlé, 222, 18 |
|
Ing. OLDŘICH BAJER
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.03.2019 |
Adresa: |
40801, 124885, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Karoliny Světlé, 222, 18, Karoliny Světlé 222/18, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Ing. RADOSLAV VYČÍTAL
|
Neaktivní
od 22.03.2019
|
Jednatel |
11.12.2013 |
Adresa: |
40801, 127710, Rumburk, Rumburk 1, Plynární, 548, 4 |
|
Ing. RADOSLAV VYČÍTAL
|
Neaktivní
od 22.03.2019
|
Jednatel |
11.12.2013 |
Adresa: |
40801, 127710, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Plynární, 548, 4, Plynární 548/4, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Ing. Radoslav Vyčítal
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
Jednatel |
05.08.2003 |
Adresa: |
40801, 133914, Rumburk, Palackého, 1266 |
|
Ing. Radoslav Vyčítal
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
Jednatel |
05.08.2003 |
Adresa: |
40801, 133914, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Palackého, 1266, 34, Palackého 1266/34, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Ing. Oldřich Bajer
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
Jednatel |
31.08.1995 |
Adresa: |
Děčín 2, Tylova 33 |
|
Ing. Oldřich Bajer
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
Jednatel |
31.08.1995 |
Adresa: |
40502, 214655, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, Tylova, 797, 33, Tylova 797/33, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín |
|
Julie Vachtová
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
Jednatel |
20.12.1993 |
Adresa: |
111350, Jiříkov, Teplická, 6/979 |
|
Julie Vachtová
|
Neaktivní
od 05.08.2003
|
Jednatel |
20.12.1993 |
Adresa: |
40753, 111350, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Teplická, 979, 6, Teplická 979/6, Starý Jiříkov, 40753 Jiříkov |
|
Julie Vachtová
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
Zakladatel |
01.10.1991 |
Adresa: |
111350, Jiříkov, Teplická, č. 6/979 |
|
Julie Vachtová
|
Neaktivní
od 20.12.1993
|
Zakladatel |
01.10.1991 |
Adresa: |
40753, 111350, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Teplická, 979, 6, Teplická 979/6, Starý Jiříkov, 40753 Jiříkov |
|