Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | BOHEMIA LIGHT, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 43225446 |
Registrovaná adresa: | 46001, 23701803, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Dykova, 331, 13, Dykova 331/13, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
Začleněno na: | 11.10.1991 |
Datum ukončení: | 14.05.1998 |
Předmět podnikání: |
zprostředkovatelská činnost v rozsahu působnosti živnostenského zákona
reklamní činnost
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží živností řemeslných, vázaných a koncesovaných
zprostředkovatelská činnost v rozsahu působnosti živnostenskéhozákona
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zbožíživností řemeslných, vázaných a koncesovaných
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Francesco Perrone | Neaktivní od 14.05.1998 | 25.01.1993 | |
|
|||
JUDr. Stanislav Cenek | Neaktivní od 14.05.1998 | 25.01.1993 | |
|
|||
Loreti Tullia | Neaktivní od 14.05.1998 | 25.01.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Vladislav Zelenka | Neaktivní od 14.05.1998 | Jednatel | 28.03.1994 |
|
|||
Vladislav Zelenka | Neaktivní od 14.05.1998 | Jednatel | 28.03.1994 |
|
|||
JUDr. Stanislav Cenek | Neaktivní od 28.03.1994 | Jednatel | 25.01.1993 |
|
|||
JUDr. Stanislav Cenek | Neaktivní od 28.03.1994 | Jednatel | 25.01.1993 |
|
|||
Ing. Josef Hynek | Neaktivní od 25.01.1993 | Jednatel | 11.10.1991 |
|
|||
JUDr. Stanislav Cenek | Neaktivní od 25.01.1993 | Ředitel | 11.10.1991 |
|
|||
Ing. Josef Hynek | Neaktivní od 25.01.1993 | Jednatel | 11.10.1991 |
|
|||
JUDr. Stanislav Cenek | Neaktivní od 25.01.1993 | Ředitel | 11.10.1991 |
|
Registrační číslo BOHEMIA LIGHT, spol. s r.o. v likvidaci je 43225446.
Registrační adresa BOHEMIA LIGHT, spol. s r.o. v likvidaci je 46001, 23701803, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Dykova, 331, 13, Dykova 331/13, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec.
BOHEMIA LIGHT, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 11.10.1991.