OTTO DANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.04.2023 |
Adresa: |
41712, 42320381, Teplice, Proboštov, Proboštov, Pivoňková, 722, Pivoňková 722, 41712 Proboštov |
|
CONSTANZE WALTER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.04.2023 |
Adresa: |
41712, 42320381, Teplice, Proboštov, Proboštov, Pivoňková, 722, Pivoňková 722, 41712 Proboštov |
|
OTTO DANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.02.2014 |
Adresa: |
41712, 42320381, Proboštov, Proboštov, Pivoňková, 722 |
|
OTTO DANĚK
|
Neaktivní
od 24.04.2023
|
Jednatel |
21.02.2014 |
Adresa: |
41712, 42320381, Teplice, Proboštov, Proboštov, Pivoňková, 722, Pivoňková 722, 41712 Proboštov |
|
OTTO DANĚK
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
Jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
41712, 42320381, Proboštov, Proboštov, Pivoňková, 722 |
|
OTTO DANĚK
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
Jednatel |
02.12.2013 |
Adresa: |
41712, 42320381, Teplice, Proboštov, Proboštov, Pivoňková, 722, Pivoňková 722, 41712 Proboštov |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
51245, 15115445, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, 281 |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 02.12.2013
|
Jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
51245, 15115445, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, 281, Horní Rokytnice 281, 51245 Rokytnice nad Jizerou |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
Jednatel |
23.05.2006 |
Adresa: |
Schulstr. 12, 94345 Aholfing Niedermotzing, Spolková republika Německo v ČR: Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 281, PSČ 512 45 |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
Jednatel |
23.05.2006 |
Adresa: |
51245, 15115445, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, 281, Horní Rokytnice 281, 51245 Rokytnice nad Jizerou |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
Jednatel |
09.02.2001 |
Adresa: |
Schulstr. 12, 94345 Aholfing Niedermotzing, Spolková republika Německo v ČR: Bratislavská 424, 415 01 Teplice |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
Jednatel |
09.02.2001 |
Adresa: |
41503, 20217382, Teplice, Teplice, Řetenice, Bratislavská, 424, Bratislavská 424, Řetenice, 41503 Teplice |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
Jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
Im Seefeld 28 A, 8121 Antdorf, SRN |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
Jednatel |
23.07.1993 |
Adresa: |
Im Seefeld 28 A, 8121 Antdorf, SRN, 8121 Antdorf, SRN, Im Seefeld 28 A, Česká republika |
|
Tomáš Horáček
|
Neaktivní
od 27.08.1992
|
Prokura |
31.10.1991 |
Adresa: |
D u b í, sídl. Družba č. 503/11 |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 23.07.1993
|
Jednatel |
31.10.1991 |
Adresa: |
Benediktbeuern, SRN, Dietrich-Bonhofer-Weg ll |
|
Tomáš Horáček
|
Neaktivní
od 27.08.1992
|
Prokura |
31.10.1991 |
Adresa: |
41701, 20297718, Teplice, Dubí, Dubí, Sídliště Družba, 503, 11, Sídliště Družba 503/11, 41701 Dubí |
|
Otto Daněk
|
Neaktivní
od 23.07.1993
|
Jednatel |
31.10.1991 |
Adresa: |
Benediktbeuern, SRN, Dietrich-Bonhofer-Weg ll, Dietrich-Bonhofer-Weg ll, Benediktbeuern, SRN, Česká republika |
|