Václav Novotný
|
Neaktivní
od 01.05.2006
|
Jednatel |
17.11.1998 |
Adresa: |
Chřibská, Horní Chřibská, 21 |
|
Václav Novotný
|
Neaktivní
od 01.05.2006
|
Jednatel |
17.11.1998 |
Adresa: |
40744, 31879, Děčín, Chřibská, Chřibská, 21, č.p. 21, 40744 Chřibská |
|
Václav Novotný
|
Neaktivní
od 17.11.1998
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
Česká Lípa, Hornická, 2626 |
|
Ing. Vladimír Žižka
|
Neaktivní
od 01.05.2006
|
Jednatel |
07.02.1997 |
|
Václav Novotný
|
Neaktivní
od 17.11.1998
|
Jednatel |
07.02.1997 |
Adresa: |
47006, 23483946, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Pavla Wonky, 2626, Pavla Wonky 2626, 47006 Česká Lípa |
|
Ing. Vladimír Žižka
|
Neaktivní
od 07.02.1997
|
Jednatel |
03.03.1995 |
|
Václav Novotný
|
Neaktivní
od 07.02.1997
|
Jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
Česká Lípa, Hornická, 2626 |
|
Ing. Vladimír Žižka
|
Neaktivní
od 07.02.1997
|
Jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
102, Zahrádky, Zahrádky 102, Česká republika |
|
Václav Novotný
|
Neaktivní
od 07.02.1997
|
Jednatel |
03.03.1995 |
Adresa: |
47006, 23483946, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Pavla Wonky, 2626, Pavla Wonky 2626, 47006 Česká Lípa |
|
Ing. Zdeněk Jiráček
|
Neaktivní
od 03.03.1995
|
Jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
13108441, Doksy, Hálkova, 888 |
|
Ing. Zdeněk Jiráček
|
Neaktivní
od 03.03.1995
|
Jednatel |
04.10.1994 |
Adresa: |
47201, 13108441, Česká Lípa, Doksy, Doksy, Hálkova, 888, Hálkova 888, 47201 Doksy |
|
Ing. Petr Pomikálek
|
Neaktivní
od 03.03.1995
|
Jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
Česká Lípa, Dlouhá, 2551 |
|
Ing. Petr Pomikálek
|
Neaktivní
od 03.03.1995
|
Jednatel |
14.10.1992 |
Adresa: |
47006, 23483199, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Norská, 2551, Norská 2551, 47006 Česká Lípa |
|
Ing. Milan Hornych
|
Neaktivní
od 14.10.1992
|
Jednatel |
06.11.1991 |
Adresa: |
23485914, Česká Lípa, Růžová, 2824 |
|
Ing. Zdeněk Jiráček
|
Neaktivní
od 04.10.1994
|
Jednatel |
06.11.1991 |
Adresa: |
13106147, Doksy, Pražská, 633 |
|
Ing. Milan Hornych
|
Neaktivní
od 14.10.1992
|
Jednatel |
06.11.1991 |
Adresa: |
47001, 23485914, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Růžová, 2824, 30, Růžová 2824/30, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Zdeněk Jiráček
|
Neaktivní
od 04.10.1994
|
Jednatel |
06.11.1991 |
Adresa: |
47201, 13106147, Česká Lípa, Doksy, Doksy, Pražská, 633, Pražská 633, 47201 Doksy |
|