VLADIMÍR KARÁSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2017 |
Adresa: |
59101, 3403203, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1 |
|
VLADIMÍR KARÁSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2017 |
Adresa: |
59101, 3403203, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou 1 č.ev. 72, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ing. JOSEF MACHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
59301, 3437663, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Na Skřipci, 123 |
|
ing. JOSEF MACHÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
59301, 3437663, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Na Skřipci, 123, Na Skřipci 123, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
|
Stanislav Dvořák
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
59203, Sněžné, část Vříšť, 15 |
|
Stanislav Dvořák
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
15, Sněžné, část Vříšť, 59203, část Vříšť 15, 59203 Sněžné, Česká republika |
|
VLADIMÍR KARÁSEK
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
59102, 15460410, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Studniční, 334, 35 |
|
VLADIMÍR KARÁSEK
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
59102, 15460410, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Studniční, 334, 35, Studniční 334/35, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou |
|
ing. Josef Macháček
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
59301, 3437663, Bystřice nad Pernštejnem, Na Skřipci, 123 |
|
Vladimír Karásek
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
59101, 15460410, Žďár nad Sázavou, Studniční, 35 |
|
ing. JOSEF MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
59301, 3437663, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Na Skřipci, 123, Na Skřipci 123, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
|
VLADIMÍR KARÁSEK
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
59102, 15460410, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Studniční, 334, 35, Studniční 334/35, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
Sněžné, část Vříšť, 15 |
|
Vladimír Karásek
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
3401367, Žďár nad Sázavou, Brněnská, 32 |
|
ing. Josef Macháček
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
3437507, Bystřice nad Pernštejnem, Bratrská, 98 |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
15, Sněžné, část Vříšť, část Vříšť 15, Sněžné, Česká republika |
|
Vladimír Karásek
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
59101, 3401367, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Brněnská, 706, 32, Brněnská 706/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ing. Josef Macháček
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
59301, 3437507, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Bratrská, 98, Bratrská 98, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
společník |
09.12.1991 |
Adresa: |
3700488, Sněžné, Vříšť, 15 |
|
Vladimír Karásek
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
společník |
09.12.1991 |
Adresa: |
3401367, Žďár nad Sázavou, Brněnská, 32 |
|
ing. Josef Macháček
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
společník |
09.12.1991 |
Adresa: |
3437507, Bystřice nad Pernštejnem, Bratrská, 98 |
|
STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
společník |
09.12.1991 |
Adresa: |
59203, 3700488, Žďár nad Sázavou, Sněžné, Vříšť, 15, Vříšť 15, 59203 Sněžné |
|
Vladimír Karásek
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
společník |
09.12.1991 |
Adresa: |
59101, 3401367, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Brněnská, 706, 32, Brněnská 706/32, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
ing. Josef Macháček
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
společník |
09.12.1991 |
Adresa: |
59301, 3437507, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Bratrská, 98, Bratrská 98, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
|