Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. |
ICO: | 43420958 |
Registrovaná adresa: | 67961, 2031493, Blansko, Letovice, Letovice, V zahradách, 831, 1a, V zahradách 831/1a, 67961 Letovice |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MIROSLAV HAŠKA | Aktivní | předseda KK | 04.09.2021 |
|
|||
MIROSLAV HAŠKA | Aktivní | předseda KK | 04.09.2021 |
|
|||
PAVEL HALAS | Aktivní | místopředseda KK | 08.08.2016 |
|
|||
KAMIL PETR | Aktivní | člen KK | 08.08.2016 |
|
|||
PAVEL HALAS | Aktivní | místopředseda KK | 08.08.2016 |
|
|||
KAMIL PETR | Aktivní | člen KK | 08.08.2016 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. PETR NOVOTNÝ | Aktivní | předseda | 08.08.2016 |
|
|||
Mgr. PETR NOVOTNÝ | Aktivní | předseda | 08.08.2016 |
|
|||
Ing. MARIE PROVAZNÍKOVÁ | Neaktivní od 08.08.2016 | Předsedkyně | 05.08.2015 |
|
|||
Ing. MARIE PROVAZNÍKOVÁ | Neaktivní od 08.08.2016 | Předsedkyně | 05.08.2015 |
|
Registrační číslo TJ SOKOL LETOVICE, z.s. je 43420958.
Registrační adresa TJ SOKOL LETOVICE, z.s. je 67961, 2031493, Blansko, Letovice, Letovice, V zahradách, 831, 1a, V zahradách 831/1a, 67961 Letovice.
TJ SOKOL LETOVICE, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MIROSLAV HAŠKA, MIROSLAV HAŠKA, PAVEL HALAS, KAMIL PETR, PAVEL HALAS, KAMIL PETR.