JIŘÍ DIVIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
54212, 15166635, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 217 |
|
JIŘÍ DIVIŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
54212, 15166635, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 217, č.p. 217, 54212 Radvanice |
|
PAVEL SEIDEL
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
54212, 15166694, Radvanice, Radvanice, 223 |
|
PAVEL SEIDEL
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Jednatel |
07.05.2015 |
Adresa: |
54212, 15166694, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 223, č.p. 223, 54212 Radvanice |
|
Jiří Diviš
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
21041601, Chvaleč, čp. 196 |
|
Antonín Haufer
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
Jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
15166694, Radvanice, čp. 223 |
|
Pavel Seidel
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
Jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
15166694, Radvanice, čp. 223 |
|
Jiří Diviš
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
54211, 21041601, Trutnov, Chvaleč, Chvaleč, 196, č.p. 196, 54211 Chvaleč |
|
PAVEL SEIDEL
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
Jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
54212, 15166694, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 223, č.p. 223, 54212 Radvanice |
|
Antonín Haufer
|
Neaktivní
od 07.05.2015
|
Jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
54212, 15166694, Trutnov, Radvanice, Radvanice, 223, č.p. 223, 54212 Radvanice |
|