Dagmar Salamánková
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
75000, 11221275, Přerov, Denisova, 14 |
|
Dagmar Salamánková
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
75002, 11221275, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Denisova, 455, 14, Denisova 455/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PhDr. Michal Frank
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
07.03.1997 |
Adresa: |
3, Přerov, Dr. Skaláka č., 1 |
|
PhDr. Michal Frank
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
07.03.1997 |
Adresa: |
75002, 11228075, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Dr. Skaláka, 1455, 1, Dr. Skaláka 1455/1, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Jaroslav Geršl
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
12.03.1996 |
Adresa: |
11222930, Přerov, Přerov, Wurmova, 13 |
|
Ing. Jaroslav Geršl
|
Neaktivní
od 17.02.1999
|
Jednatel |
12.03.1996 |
Adresa: |
75002, 11222930, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Wurmova, 673, 13, Wurmova 673/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Stanislav Purger
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
16040767, Kroměříž, Žeranovice, 88 |
|
Ing. Václav Kolář
|
Neaktivní
od 13.09.1996
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
3, Přerov, Přerov, nábř. Dr. E. Beneše, 8 |
|
Ing. Milan Janout
|
Neaktivní
od 03.02.1999
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
11224088, Přerov, Přerov, U tenisu, 14 |
|
Ing. Stanislav Purger
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
76901, 16040767, Kroměříž, Žeranovice, Žeranovice, 88, č.p. 88, 76901 Žeranovice |
|
Ing. Václav Kolář
|
Neaktivní
od 13.09.1996
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
75002, 11236124, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše, 2354, 8, nábř. Dr. Edvarda Beneše 2354/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Milan Janout
|
Neaktivní
od 03.02.1999
|
Jednatel |
14.09.1994 |
Adresa: |
75002, 11224088, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, U Tenisu, 843, 14, U Tenisu 843/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
PhDr. Michal Frank
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
Jednatel |
12.12.1991 |
Adresa: |
3, Přerov, Přerov, MUDr. Skaláka, 1 |
|
Ing. Milan Janout
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
Jednatel |
12.12.1991 |
Adresa: |
11224088, Přerov, Přerov, U tenisu, 14 |
|
Ing. Stanislav Purger
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
Jednatel |
12.12.1991 |
Adresa: |
11221887, Přerov, Přerov, U výstaviště, 3 |
|
PhDr. Michal Frank
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
Jednatel |
12.12.1991 |
Adresa: |
1, Přerov, Přerov, MUDr. Skaláka, MUDr. Skaláka 1, Přerov, okres: Přerov, Česká republika |
|
Ing. Milan Janout
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
Jednatel |
12.12.1991 |
Adresa: |
75002, 11224088, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, U Tenisu, 843, 14, U Tenisu 843/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Stanislav Purger
|
Neaktivní
od 14.09.1994
|
Jednatel |
12.12.1991 |
Adresa: |
75002, 11221887, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, U Výstaviště, 524, 3, U Výstaviště 524/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|