PETR PAKSI
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
76701, 26259052, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 543, 17a |
|
DUŠAN VRTAL
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
67521, 18638481, Třebíč, Krahulov, Krahulov, 27 |
|
PETR PAKSI
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
76701, 26259052, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Kotojedská, 543, 17a, Kotojedská 543/17a, 76701 Kroměříž |
|
DUŠAN VRTAL
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
Jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
67521, 18638481, Třebíč, Krahulov, Krahulov, 27, č.p. 27, 67521 Krahulov |
|
Adam Shampan
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
77000, 23324171, Olomouc, Vídeňská, 9 |
|
ADAM SHAMPAN
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
77900, 23324171, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Vídeňská, 677, 9, Vídeňská 677/9, 77900 Olomouc |
|
Adam Shampan
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
jednatel |
23.01.1998 |
Adresa: |
23324171, Olomouc, Vídeňská, 9 |
|
ADAM SHAMPAN
|
Neaktivní
od 13.03.2007
|
jednatel |
23.01.1998 |
Adresa: |
77900, 23324171, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Vídeňská, 677, 9, Vídeňská 677/9, 77900 Olomouc |
|
Josef Šlésar
|
Neaktivní
od 05.12.1996
|
jednatel |
26.11.1993 |
Adresa: |
Dětřichov, čp. 78 |
|
Adam Shampan
|
Neaktivní
od 23.01.1998
|
jednatel |
26.11.1993 |
Adresa: |
Dětřichov, čp. 78 |
|
Josef Šlésar
|
Neaktivní
od 05.12.1996
|
jednatel |
26.11.1993 |
Adresa: |
Dětřichov, čp. 78, čp. 78, Dětřichov, Česká republika |
|
Adam Shampan
|
Neaktivní
od 23.01.1998
|
jednatel |
26.11.1993 |
Adresa: |
čp. 78, Dětřichov, Dětřichov čp. 78, Česká republika |
|
Adam Shampan
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
Bologna, Via Domokos, 10 |
|
Adam Shampan
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
10, Bologna, Via Domokos, Via Domokos 10, Bologna, Itálie |
|