JAROSLAV ŠVEHLA
|
Aktivní
|
hospodář |
19.07.2024 |
Adresa: |
25101, 14495864, Praha-východ, Popovičky, Chomutovice, K Návsi, 34, K Návsi 34, Chomutovice, 25101 Popovičky |
|
ZDENĚK ŠTOČEK
|
Aktivní
|
ČLEN |
19.07.2024 |
Adresa: |
25164, 21319278, Praha-východ, Struhařov, Struhařov, U Rybníčka, 91, U Rybníčka 91, 25164 Struhařov |
|
ZDENĚK NAŠINEC
|
Aktivní
|
ČLEN |
19.07.2024 |
Adresa: |
25164, 21321728, Praha-východ, Struhařov, Struhařov, Na Výsluní, 268, Na Výsluní 268, 25164 Struhařov |
|
MUDr. JIŘÍ POLÁČEK
|
Aktivní
|
Člen |
14.06.2023 |
Adresa: |
25164, 27835341, Praha-východ, Struhařov, Struhařov, Souběžná, 260, Souběžná 260, 25164 Struhařov |
|
JUDr. JAN ZENKL
|
Aktivní
|
Předseda |
14.06.2023 |
Adresa: |
25164, 21305617, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Bezručova, 555, Bezručova 555, 25164 Mnichovice |
|
MIROSLAV KINKOR
|
Aktivní
|
Místopředseda-jednatel |
14.06.2023 |
Adresa: |
25168, 14523400, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Kolmá, 42, Kolmá 42, 25168 Kamenice |
|
Ing. PAVEL KINKOR
|
Aktivní
|
Pokladník |
14.06.2023 |
Adresa: |
25101, 28025440, Praha-východ, Herink, Herink, Do Višňovky, 142, Do Višňovky 142, 25101 Herink |
|
MIROSLAV KINKOR
|
Aktivní
|
místopředseda - jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
25168, 14523400, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Kolmá, 42 |
|
JIŘÍ ČERVINKA
|
Aktivní
|
hospodář |
23.03.2018 |
Adresa: |
25164, 14542994, Praha-východ, Klokočná, Klokočná, 75 |
|
PAVEL SOUČEK
|
Aktivní
|
předseda |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 21297444, Mnichovice, Božkov, Nádražní, 20 |
|
ZDENĚK ŠTOČEK
|
Aktivní
|
pokladník |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 21319278, Struhařov, Struhařov, U Rybníčka, 91 |
|
RADEK HOFMAN
|
Aktivní
|
člen |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 14542382, Klokočná, Klokočná, 14 |
|
JIŘÍ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Hospodář |
14.06.2023 |
Adresa: |
25164, 14542994, Praha-východ, Klokočná, Klokočná, 75, č.p. 75, 25164 Klokočná |
|
RICHARD HOFMAN
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Člen |
14.06.2023 |
Adresa: |
25164, 14542773, Praha-východ, Klokočná, Klokočná, 53, č.p. 53, 25164 Klokočná |
|
LUBOŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Člen |
14.06.2023 |
Adresa: |
25164, 14542277, Praha-východ, Klokočná, Klokočná, 3, č.p. 3, 25164 Klokočná |
|
MIROSLAV KINKOR
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
místopředseda - jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
25168, 14523400, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, Kolmá, 42, Kolmá 42, 25168 Kamenice |
|
JIŘÍ ČERVINKA
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
hospodář |
23.03.2018 |
Adresa: |
25164, 14542994, Praha-východ, Klokočná, Klokočná, 75, č.p. 75, 25164 Klokočná |
|
Ing. BOHUSLAV JANČÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
místopředseda |
08.01.2016 |
Adresa: |
14300, 21919402, Praha, Modřany, K Orionce, 428, 20 |
|
VÁCLAV BROUKAL
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
hospodář |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 21320250, Struhařov, Struhařov, Družstevní, 189 |
|
Ing. BOHUSLAV JANČÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
místopředseda |
08.01.2016 |
Adresa: |
14300, 21919402, Praha, Modřany, K Orionce, 428, 20, K Orionce 428/20, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
VÁCLAV BROUKAL
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
hospodář |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 21320250, Praha-východ, Struhařov, Struhařov, Družstevní, 189, Družstevní 189, 25164 Struhařov |
|
ZDENĚK ŠTOČEK
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
pokladník |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 21319278, Praha-východ, Struhařov, Struhařov, U Rybníčka, 91, U Rybníčka 91, 25164 Struhařov |
|
RADEK HOFMAN
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
člen |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 14542382, Praha-východ, Klokočná, Klokočná, 14, č.p. 14, 25164 Klokočná |
|
PAVEL SOUČEK
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
předseda |
08.01.2016 |
Adresa: |
25164, 21297444, Praha-východ, Mnichovice, Božkov, Nádražní, 20, Nádražní 20, Božkov, 25164 Mnichovice |
|