ing. ZDENĚK BÍLÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2019 |
Adresa: |
15500, 79390528, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Přídolská, 1246 |
|
ing. ZDENĚK BÍLÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2019 |
Adresa: |
15500, 79390528, Praha, Řeporyje, Přídolská, 1246, Přídolská 1246, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
ing. KAREL FRANKE
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2019 |
Adresa: |
26716, 21063303, Beroun, Mezouň, Mezouň, 143 |
|
ing. KAREL FRANKE
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2019 |
Adresa: |
26716, 21063303, Beroun, Mezouň, Mezouň, 143, č.p. 143, 26716 Mezouň |
|
ing. KAREL FRANKE
|
Neaktivní
od 25.05.2019
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
26718, 21063303, Beroun, Mezouň, Mezouň, 143 |
|
ing. ZDENĚK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
15500, 27729214, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Za Mototechnou, 2652, 8 |
|
ing. KAREL FRANKE
|
Neaktivní
od 25.05.2019
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
26716, 21063303, Beroun, Mezouň, Mezouň, 143, č.p. 143, 26716 Mezouň |
|
ing. ZDENĚK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
15500, 27729214, Praha, Stodůlky, Za Mototechnou, 2652, 8, Za Mototechnou 2652/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. ZDENĚK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
15500, 27729214, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Za Mototechnou, 2652, 8 |
|
ing. ZDENĚK BÍLÝ
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
15500, 27729214, Praha, Stodůlky, Za Mototechnou, 2652, 8, Za Mototechnou 2652/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Bílý
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
30.04.2003 |
Adresa: |
16300, 22252746, Praha 6, Praha 6, Španielova, 1292 |
|
Ing. Karel Franke
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
30.04.2003 |
|
ing. Zdeněk Bílý
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
30.04.2003 |
Adresa: |
16300, 22252746, Praha, Řepy, Španielova, 1292, 4, Španielova 1292/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
ing. KAREL FRANKE
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
30.04.2003 |
Adresa: |
26716, 21063303, Beroun, Mezouň, Mezouň, 143, č.p. 143, 26716 Mezouň |
|
Ing. Karel Franke
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
|
Ing. Pavel Pěnička
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
14000, 21869324, Praha 4, Praha 4, Horáčkova, 1206 |
|
Ing. Zdeněk Bílý
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
16300, 22252746, Praha 6, Praha 6, Španielova, 1292 |
|
Ing. Jiří Platil
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
14900, 21822212, Praha 4, Praha 4, Starobylá, 1006 |
|
Ing. JIŘÍ PLATIL
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
14900, 21822212, Praha, Háje, Starobylá, 1006, 15, Starobylá 1006/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. KAREL FRANKE
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
26716, 21063303, Beroun, Mezouň, Mezouň, 143, č.p. 143, 26716 Mezouň |
|
Ing. Pavel Pěnička
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
14000, 21869324, Praha, Krč, Horáčkova, 1206, 7, Horáčkova 1206/7, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ing. Zdeněk Bílý
|
Neaktivní
od 30.04.2003
|
první jednatel |
10.03.1992 |
Adresa: |
16300, 22252746, Praha, Řepy, Španielova, 1292, 4, Španielova 1292/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|