JIŘÍ KOKRMENT
|
Aktivní
|
člen statutárního orgánu |
08.06.2023 |
Adresa: |
27023, 21349142, Rakovník, Branov, Branov, 42, č.p. 42, 27023 Branov |
|
MICHAL VIČAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
26703, 1575694, Beroun, Hudlice, Hudlice, U Skály I, 175 |
|
JOSEF ŠINKNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
26703, 1572873, Beroun, Otročiněves, Otročiněves, 52 |
|
JIŘÍ BERÁNEK
|
Aktivní
|
předseda spolku |
28.06.2022 |
Adresa: |
26703, 1617656, Beroun, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, V Kopci, 91 |
|
JIŘÍ ZÁLESKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
27023, 8591903, Rakovník, Roztoky, Roztoky, 189 |
|
JOSEF ŠINKNER
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
26703, 1572873, Beroun, Otročiněves, Otročiněves, 52, č.p. 52, 26703 Otročiněves |
|
JIŘÍ BERÁNEK
|
Aktivní
|
předseda spolku |
28.06.2022 |
Adresa: |
26703, 1617656, Beroun, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, V Kopci, 91, V Kopci 91, 26703 Nový Jáchymov |
|
JIŘÍ ZÁLESKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
27023, 8591903, Rakovník, Roztoky, Roztoky, 189, č.p. 189, 27023 Roztoky |
|
Ing. RADEK ADAM
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1575716, Hudlice, Hudlice, 177 |
|
MARTIN HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15464881, Nižbor, Nižbor, Lánská, 3 |
|
ZDENĚK GABRIEL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15466159, Nižbor, Nižbor, K Nádraží, 133 |
|
ANTONÍN PELCMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15467422, Nižbor, Nižbor, Konvalinková, 266 |
|
ALEŠ PASTYŘÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1617796, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, Z Vršku, 105 |
|
Ing. RADEK ADAM
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1575716, Beroun, Hudlice, Hudlice, 177, č.p. 177, 26703 Hudlice |
|
MARTIN HLAVÁČEK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15464881, Beroun, Nižbor, Nižbor, Lánská, 3, Lánská 3, 26705 Nižbor |
|
ZDENĚK GABRIEL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15466159, Beroun, Nižbor, Nižbor, K Nádraží, 133, K Nádraží 133, 26705 Nižbor |
|
ANTONÍN PELCMAN
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15467422, Beroun, Nižbor, Nižbor, Konvalinková, 266, Konvalinková 266, 26705 Nižbor |
|
ALEŠ PASTYŘÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1617796, Beroun, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, Z Vršku, 105, Z Vršku 105, 26703 Nový Jáchymov |
|
MICHAL VIČAN
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
člen výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
26703, 1575694, Beroun, Hudlice, Hudlice, U Skály I, 175, U Skály I 175, 26703 Hudlice |
|
MICHAL VIČAN
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
člen výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
26703, 79660444, Beroun, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, Pod Zdenkou, 317 |
|
MICHAL VIČAN
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
člen výboru |
28.06.2022 |
Adresa: |
26703, 79660444, Beroun, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, Pod Zdenkou, 317, Pod Zdenkou 317, 26703 Nový Jáchymov |
|
EMANUEL MRÁZEK
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
25082, 14658046, Úvaly, Úvaly, Smetanova, 148 |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26751, 5911052, Březová, Březová, 90 |
|
JIŘÍ STRAKA
|
Neaktivní
od 16.11.2021
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1577450, Hudlice, Hudlice, U Skály I, 351 |
|
JOSEF ŠINKNER
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Předseda výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1572873, Otročiněves, Otročiněves, 52 |
|
JIŘÍ BERÁNEK
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Kynologický referent |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1617656, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, V Kopci, 91 |
|
Ing. VÁCLAV SÝBA
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Finanční hospodář |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15471705, Nižbor, Stradonice, 109 |
|
EMANUEL MRÁZEK
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
25082, 14658046, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Smetanova, 148, Smetanova 148, 25082 Úvaly |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26751, 5911052, Beroun, Březová, Březová, 90, č.p. 90, 26751 Březová |
|
JIŘÍ STRAKA
|
Neaktivní
od 16.11.2021
|
Člen výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1577450, Beroun, Hudlice, Hudlice, U Skály I, 351, U Skály I 351, 26703 Hudlice |
|
Ing. VÁCLAV SÝBA
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Finanční hospodář |
20.11.2015 |
Adresa: |
26705, 15471705, Beroun, Nižbor, Stradonice, 109, Stradonice 109, 26705 Nižbor |
|
JIŘÍ BERÁNEK
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Kynologický referent |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1617656, Beroun, Nový Jáchymov, Nový Jáchymov, V Kopci, 91, V Kopci 91, 26703 Nový Jáchymov |
|
JOSEF ŠINKNER
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Předseda výboru |
20.11.2015 |
Adresa: |
26703, 1572873, Beroun, Otročiněves, Otročiněves, 52, č.p. 52, 26703 Otročiněves |
|