Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | UHLÍŘ a syn spol. s r. o. v likvidaci |
ICO: | 43833276 |
Registrovaná adresa: | 39002, 19807686, Tábor, Tábor, Tábor, Soběslavská, 1190, 26, Soběslavská 1190/26, 39002 Tábor |
Začleněno na: | 27.12.1991 |
Datum ukončení: | 07.09.2023 |
Předmět podnikání: |
Pokrývačství, tesařství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
FRANTIŠEK UHLÍŘ | Aktivní | 19.10.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
FRANTIŠEK UHLÍŘ | Aktivní | jednatel | 19.10.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK UHLÍŘ | Neaktivní od 07.09.2023 | jednatel | 19.10.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK UHLÍŘ | Neaktivní od 19.10.2016 | jednatel | 12.10.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK UHLÍŘ | Neaktivní od 19.10.2016 | jednatel | 12.10.2016 |
|
|||
Petr Uhlíř | Neaktivní od 27.12.1991 | společník | 27.12.1991 |
|
|||
František Uhlíř | Neaktivní od 12.10.2016 | jednatel | 27.12.1991 |
|
|||
Petr Uhlíř | Neaktivní od 27.12.1991 | společník | 27.12.1991 |
|
|||
František Uhlíř | Neaktivní od 12.10.2016 | jednatel | 27.12.1991 |
|
Registrační číslo UHLÍŘ a syn spol. s r. o. v likvidaci je 43833276.
Registrační adresa UHLÍŘ a syn spol. s r. o. v likvidaci je 39002, 19807686, Tábor, Tábor, Tábor, Soběslavská, 1190, 26, Soběslavská 1190/26, 39002 Tábor.
UHLÍŘ a syn spol. s r. o. v likvidaci byla založena 27.12.1991.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je FRANTIŠEK UHLÍŘ.