ing. PAVEL FALTÝSEK
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
jednatel |
04.07.2016 |
Adresa: |
10600, 22687874, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Škábova, 3057, 1 |
|
ing. Pavel Faltýsek
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
jednatel |
04.07.2016 |
Adresa: |
10600, 22687874, Praha, Záběhlice, Škábova, 3057, 1, Škábova 3057/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Bc. Jan Faltýsek
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
10600, 22687874, Praha 10, Škábova, 3057/1 |
|
Bc. Jan Faltýsek
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
10600, 22687874, Praha, Záběhlice, Škábova, 3057, 1, Škábova 3057/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
ing. Pavel Faltýsek
|
Neaktivní
od 04.07.2016
|
jednatel |
21.12.1993 |
Adresa: |
22687874, Praha 10, Škábova, 3057 |
|
ing. Pavel Faltýsek
|
Neaktivní
od 04.07.2016
|
jednatel |
21.12.1993 |
Adresa: |
10600, 22687874, Praha, Záběhlice, Škábova, 3057, 1, Škábova 3057/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Pamela Tuttle
|
Neaktivní
od 21.12.1993
|
zakladatelka |
27.02.1992 |
Adresa: |
16000, 22194886, Praha 6, Na čihadle, 24 |
|
Pamela Tuttle
|
Neaktivní
od 21.12.1993
|
zakladatelka |
27.02.1992 |
Adresa: |
16000, 22194886, Praha, Dejvice, Na čihadle, 873, 24, Na čihadle 873/24, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|