PETR TOMEČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.05.2016 |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 18.03.2002
|
Jednatel |
03.12.1998 |
Adresa: |
Brno-Střed,Stránice, Údolní, 555/71 |
|
Petr Tomeček
|
Neaktivní
od 31.05.2016
|
Jednatel |
03.12.1998 |
Adresa: |
Brno-Střed,Stránice, Údolní, 555/71 |
|
Milan Tomeček
|
Neaktivní
od 18.03.2002
|
Jednatel |
03.12.1998 |
Adresa: |
555/71, Brno-Střed,Stránice, Údolní, Údolní 555/71, Brno-Střed,Stránice, Česká republika |
|
Petr Tomeček
|
Neaktivní
od 31.05.2016
|
Jednatel |
03.12.1998 |
Adresa: |
555/71, Brno-Střed,Stránice, Údolní, Údolní 555/71, Brno-Střed,Stránice, Česká republika |
|
Dr. Lubomír Ondroušek
|
Neaktivní
od 03.12.1998
|
Jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22321608, Praha 8, Praha 8, Feřtekova, 541/19 |
|
Dr. Lubomír Ondroušek
|
Neaktivní
od 03.12.1998
|
Jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
18100, 22321608, Praha, Bohnice, Feřtekova, 541, 19, Feřtekova 541/19, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Kamil Ondroušek, nar. 12.3.1972
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
22321608, Praha 8, Praha 8, Feřtekova, 541 |
|
Jiří Fendrych, nar. 9.9.1952
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
15267938, Blansko, Boskovice, Hybešova, 41 |
|
Kamil Ondroušek, nar. 12.3.1972
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
18100, 22321608, Praha, Bohnice, Feřtekova, 541, 19, Feřtekova 541/19, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jiří Fendrych, nar. 9.9.1952
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
68001, 15267938, Blansko, Boskovice, Boskovice, Hybešova, 985, 41, Hybešova 985/41, 68001 Boskovice |
|
Dr. Lubomír Ondroušek
|
Neaktivní
od 30.09.1996
|
Jednatel |
23.12.1994 |
Adresa: |
22321608, Praha 8, Feřtekova, 541 |
|
Dr. Lubomír Ondroušek
|
Neaktivní
od 30.09.1996
|
Jednatel |
23.12.1994 |
Adresa: |
18100, 22321608, Praha, Bohnice, Feřtekova, 541, 19, Feřtekova 541/19, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Dr. Lubomír Ondroušek
|
Neaktivní
od 23.12.1994
|
ředitel společnosti |
28.01.1992 |
Adresa: |
18100, 22321608, Praha 8, Feřtekova, 541 |
|
Jiří Fendrych
|
Neaktivní
od 23.12.1994
|
zástupce ředitele společnosti |
28.01.1992 |
Adresa: |
85000, Bratislava - Petržalka, holíčská 4 |
|
Dr. Lubomír Ondroušek
|
Neaktivní
od 23.12.1994
|
ředitel společnosti |
28.01.1992 |
Adresa: |
18100, 22321608, Praha, Bohnice, Feřtekova, 541, 19, Feřtekova 541/19, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jiří Fendrych
|
Neaktivní
od 23.12.1994
|
zástupce ředitele společnosti |
28.01.1992 |
Adresa: |
Bratislava - Petržalka, holíčská 4, 85000, holíčská 4, 85000 Bratislava - Petržalka, Česká republika |
|