Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | MICROLINE, a. s. |
ICO: | 43871755 |
Registrovaná adresa: | -, -, Česká republika |
Začleněno na: | 18.11.1991 |
Předmět podnikání: |
konzultace a poradenské činnosti v oblasti výpočetní techniky
další činnosti spojené se základním předmětem činnosti včetnědovozu a vývozu
propagační a servisní služba spojené s předměntem činnosti
vývoj programového vybavení programování
analýza a produkty zpracování dat
výzku, vývoj a výroba výpočetní techniky elektronických a elek- trotechnických výrobků
softwarové a hartwarové služby
pronájem a půjčování kancelářské a výpočetní techniky, včetněprogramového vybavení
pronájem a půjčování kancelářské a výpočetní techniky, včetně programového vybavení
další činnosti spojené se základním předmětem činnosti včetně dovozu a vývozu
prodej a nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku
výzku, vývoj a výroba výpočetní techniky elektronických a elek-trotechnických výrobků
školení
prodávané a obstarávané výrobky
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ HEJTMÁNEK | Aktivní | člen představenstva | 05.10.2016 |
|
|||
JIŘÍ HEJTMÁNEK | Aktivní | člen představenstva | 05.10.2016 |
|
|||
ing. STANISLAV KRULIŠ | Aktivní | předseda představenstva | 05.02.2016 |
|
|||
ing. Stanislav Kruliš | Aktivní | předseda představenstva | 05.02.2016 |
|
|||
ing. Stanislav Kruliš | Neaktivní od 05.02.2016 | předseda představenstva | 23.05.1995 |
|
|||
Jiří Hejtmánek | Neaktivní od 05.10.2016 | člen představenstva | 23.05.1995 |
|
|||
ing. Stanislav Kruliš | Neaktivní od 05.02.2016 | předseda představenstva | 23.05.1995 |
|
|||
Jiří Hejtmánek | Neaktivní od 05.10.2016 | člen představenstva | 23.05.1995 |
|
|||
Stanislav Kruliš | Neaktivní od 23.05.1995 | člen představenstva | 12.12.1991 |
|
|||
Stanislav Kruliš | Neaktivní od 23.05.1995 | člen představenstva | 12.12.1991 |
|
|||
Jan Kruliš | Neaktivní od 12.12.1991 | člen představenstva | 18.11.1991 |
|
|||
Pavla Pínová | Neaktivní od 23.05.1995 | člen představenstva | 18.11.1991 |
|
|||
Alexandr Hejtmánek | Neaktivní od 10.12.2007 | člen představenstva | 18.11.1991 |
|
|||
Jan Kruliš | Neaktivní od 12.12.1991 | člen představenstva | 18.11.1991 |
|
|||
Pavla Pínová | Neaktivní od 23.05.1995 | člen představenstva | 18.11.1991 |
|
|||
Alexandr Hejtmánek | Neaktivní od 10.12.2007 | člen představenstva | 18.11.1991 |
|
Registrační číslo MICROLINE, a. s. je 43871755.
Registrační adresa MICROLINE, a. s. je -, -, Česká republika.
MICROLINE, a. s. byla založena 18.11.1991.