PETRO STASIUK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2020 |
Adresa: |
83000, Doneck, Artema 321/23 |
|
PETRO STASIUK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2020 |
Adresa: |
Doneck, Artema 321/23, 83000, Artema 321/23, 83000 Doneck, Ukrajina |
|
PETRA HOLEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2020
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
33003, 610232, Plzeň-město, Chrást, Chrást, 114 |
|
PETRA HOLEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2020
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
33003, 610232, Plzeň-město, Chrást, Chrást, 114, č.p. 114, 33003 Chrást |
|
Petra Holečková
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
14.07.2011 |
Adresa: |
33003, 610232, Chrást, 114 |
|
PETRA HOLEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
14.07.2011 |
Adresa: |
33003, 610232, Plzeň-město, Chrást, Chrást, 114, č.p. 114, 33003 Chrást |
|
Tomáš Pátek
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
53002, 26606577, Dašice, Pod Dubem, 6 |
|
Tomáš Pátek
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
53002, 26606577, Pardubice, Dašice, Pod Dubem, 6, Pod Dubem 6, 53002 Dašice |
|
Darina Peřtová
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
jednatel |
19.02.2009 |
Adresa: |
15500, 22696296, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2251/39 |
|
Darina Peřtová
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
jednatel |
19.02.2009 |
Adresa: |
15500, 22696296, Praha, Stodůlky, Janského, 2251, 39, Janského 2251/39, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Michal Dvořák
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
jednatel |
10.12.2008 |
Adresa: |
38232, Český Krumlov, Velešín, J.V.Kamatýra, 76 |
|
Michal Dvořák
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
jednatel |
10.12.2008 |
Adresa: |
38232, 8741379, Český Krumlov, Velešín, Velešín, náměstí J. V. Kamarýta, 76, náměstí J. V. Kamarýta 76, 38232 Velešín |
|
Rudolf Musil
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
jednatel |
20.06.2005 |
Adresa: |
6396402, Praha-západ, Tursko, Ke Statkům, 20 |
|
Rudolf Musil
|
Neaktivní
od 10.12.2008
|
jednatel |
20.06.2005 |
Adresa: |
25265, 6396402, Praha-západ, Tursko, Tursko, Ke Statkům, 20, Ke Statkům 20, 25265 Tursko |
|
Václav Brabec, rozvedený
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
Společník |
20.11.1991 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Nad olšinami, 24/80 |
|
Bohumil Pospíšil, ženatý
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
Společník |
20.11.1991 |
Adresa: |
12000, 21751889, Praha 2, Vinohradská, 67 |
|
Václav Brabec, rozvedený
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
Společník |
20.11.1991 |
Adresa: |
24/80, Praha 10, Nad olšinami, 10000, Nad olšinami 24/80, 10000 Praha 10, Česká republika |
|
Bohumil Pospíšil, ženatý
|
Neaktivní
od 20.06.2005
|
Společník |
20.11.1991 |
Adresa: |
12000, 21751889, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1241, 67, Vinohradská 1241/67, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|