Mgr. Libor Jeřábek
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
likvidátor |
25.07.2000 |
Adresa: |
18737153, Třebíč, Vrchlického, 797/85 |
|
Mgr. Libor Jeřábek
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
likvidátor |
25.07.2000 |
Adresa: |
67401, 18737153, Třebíč, Třebíč, Borovina, Vrchlického, 797, 85, Vrchlického 797/85, Borovina, 67401 Třebíč |
|
František Carbol
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
místopředseda |
10.03.1997 |
Adresa: |
12450316, Kunčičky u Bašky, 18 |
|
František Carbol
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
místopředseda |
10.03.1997 |
Adresa: |
73901, 12450316, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 18, Kunčičky u Bašky 18, 73901 Baška |
|
František Carbol
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
místopředseda |
29.03.1996 |
Adresa: |
12450316, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 18 |
|
Stanislav Pustka
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
předseda |
29.03.1996 |
Adresa: |
14130661, Kozlovice, 119 |
|
František Carbol
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
místopředseda |
29.03.1996 |
Adresa: |
73901, 12450316, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 18, Kunčičky u Bašky 18, 73901 Baška |
|
Stanislav Pustka
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
předseda |
29.03.1996 |
Adresa: |
73947, 14130661, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 119, č.p. 119, 73947 Kozlovice |
|
František Pardubický
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Skalice, 74 |
|
Ing. Jindřich Štaffa
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
15325466, Palkovice, 173 |
|
Vladimír Koza
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
14222728, Hukvaldy, Horní Sklenov, 6 |
|
Antonín Matula
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
14222761, Hukvaldy, Horní Sklenov, 10 |
|
Ing. Jiří Kudělka
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, J.Trnky, 68 |
|
Radim Bača
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
15324923, Palkovice, 119 |
|
VLADIMÍR KOZA
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73946, 14222728, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Horní Sklenov, 6, Horní Sklenov 6, 73946 Hukvaldy |
|
Antonín Matula
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73946, 14222761, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Horní Sklenov, 10, Horní Sklenov 10, 73946 Hukvaldy |
|
Ing. Jiří Kudělka
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73801, 20569114, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jiřího Trnky, 68, Jiřího Trnky 68, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
František Pardubický
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73801, 20523220, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Skalice, 74, Skalice 74, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Jindřich Štaffa
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73941, 15325466, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 173, č.p. 173, 73941 Palkovice |
|
Radim Bača
|
Neaktivní
od 14.02.2012
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73941, 15324923, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 119, č.p. 119, 73941 Palkovice |
|
Ing. Stanislav Heidrich
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Skalice, 181 |
|
Radomír Ondračka
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
15325172, Frýdek-Místek, Palkovice, 144 |
|
Jiří Hlaváč
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
999999999, Frýdek-Místek, Palkovice, 38 |
|
Karel Valenta
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
15324974, Frýdek-Místek, Palkovice, 124 |
|
Milada Kornetová
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
14226111, Rychaltice, 87 |
|
Vít Fojtík
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
14225506, Rychaltice, 26 |
|
František Carbol
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
12450316, Baška, Kunčičky u Bašky, 18 |
|
Václav Pavlas
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
12449644, Baška, Hodoňovice, 195 |
|
Vítězslav Seibert
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
15329054, Frýdek-Místek, Palkovice, 532 |
|
Antonín Sládek
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
14225093, Hukvaldy, 169 |
|
Ing. Stanislav Heidrich
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73801, 20524293, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Skalice, 181, Skalice 181, 73801 Frýdek-Místek |
|
Radomír Ondračka
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73941, 15325172, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 144, č.p. 144, 73941 Palkovice |
|
Jiří Hlaváč
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
38, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice 38, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Karel Valenta
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73941, 15324974, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 124, č.p. 124, 73941 Palkovice |
|
Milada Kornetová
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73946, 14226111, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Rychaltice, 87, Rychaltice 87, 73946 Hukvaldy |
|
Vít Fojtík
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73946, 14225506, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Rychaltice, 26, Rychaltice 26, 73946 Hukvaldy |
|
František Carbol
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73901, 12450316, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 18, Kunčičky u Bašky 18, 73901 Baška |
|
VÁCLAV PAVLAS
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73901, 12449644, Frýdek-Místek, Baška, Hodoňovice, 195, Hodoňovice 195, 73901 Baška |
|
Vítězslav Seibert
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73941, 15329054, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 532, č.p. 532, 73941 Palkovice |
|
Antonín Sládek
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
člen představenstva |
01.03.1993 |
Adresa: |
73946, 14225093, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Hukvaldy, 169, č.p. 169, 73946 Hukvaldy |
|
Ing. František Žídek
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
předseda |
23.12.1991 |
Adresa: |
15324834, Palkovice, 110 |
|
Ing. FRANTIŠEK ŽÍDEK
|
Neaktivní
od 29.03.1996
|
předseda |
23.12.1991 |
Adresa: |
73941, 15324834, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 110, č.p. 110, 73941 Palkovice |
|