FRANTIŠEK MRÁZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2022 |
Adresa: |
40784, 53236, Děčín, Lobendava, Lobendava, 271 |
|
EVA MAZURÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2022 |
Adresa: |
78375, 16075765, Olomouc, Dub nad Moravou, Bolelouc, 503 |
|
FRANTIŠEK MRÁZEK
|
Aktivní
|
|
16.06.2022 |
Adresa: |
40784, 53236, Děčín, Lobendava, Lobendava, 271, č.p. 271, 40784 Lobendava |
|
František Mrázek
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
jednatel |
24.04.2012 |
Adresa: |
40784, 53236, Lobendava, 271 |
|
Eva Mazuráková
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
jednatel |
24.04.2012 |
Adresa: |
78354, 16233654, Přáslavice, 106 |
|
FRANTIŠEK MRÁZEK
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
|
24.04.2012 |
Adresa: |
40784, 53236, Děčín, Lobendava, Lobendava, 271, č.p. 271, 40784 Lobendava |
|
František Mrázek
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
16265599, Olomouc, Svésedlice, 63 |
|
Eva Mazuráková
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
16233468, Olomouc, Přáslavice, 87 |
|
František Mrázek
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
|
12.12.2003 |
Adresa: |
40784, 53210, Děčín, Lobendava, Lobendava, 269, č.p. 269, 40784 Lobendava |
|
Ing. Petr Klus
|
Neaktivní
od 12.12.2003
|
|
23.10.2001 |
Adresa: |
70030, 3258254, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Charvátská, 569, 16, Charvátská 569/16, Výškovice, 70030 Ostrava |
|