JOSEF KUBEČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
19016, 22527389, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Zlivská, 862 |
|
JOSEF KUBEČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
19016, 22527389, Praha, Újezd nad Lesy, Zlivská, 862, Zlivská 862, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
JOSEF KUBEČKA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
21.05.2015 |
Adresa: |
19016, 22527389, Praha 9, Újezd nad Lesy, Zlivská, 862 |
|
JOSEF KUBEČKA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
21.05.2015 |
Adresa: |
19016, 22527389, Praha, Újezd nad Lesy, Zlivská, 862, Zlivská 862, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Josef Kubečka
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
jednatel |
26.10.2004 |
Adresa: |
4427629, Kozmice, Polní, 366/1 |
|
Josef Kubečka
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
jednatel |
26.10.2004 |
Adresa: |
74711, 4427629, Opava, Kozmice, Kozmice, Polní, 366, 1, Polní 366/1, 74711 Kozmice |
|
Josef Kubečka
|
Neaktivní
od 26.10.2004
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
4610326, Hlučín, Vladislava Vančury, 346/62 |
|
Josef Kubečka
|
Neaktivní
od 26.10.2004
|
jednatel |
22.10.1998 |
Adresa: |
74801, 4610326, Opava, Hlučín, Hlučín, Vladislava Vančury, 346, 62, Vladislava Vančury 346/62, 74801 Hlučín |
|
Jana Ploticová
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
24.07.1996 |
Adresa: |
4614186, Opava, Hlučín, Na krásné vyhlídce, 4 |
|
Jana Ploticová
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
24.07.1996 |
Adresa: |
74801, 4614186, Opava, Hlučín, Hlučín, Na Krásné vyhlídce, 735, 4, Na Krásné vyhlídce 735/4, 74801 Hlučín |
|
Kenneth Kubecka
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
jednatel |
02.12.1991 |
Adresa: |
Canada, Ontario, 49 Edenvale Cresent, Islington |
|
Joe Kubecka
|
Neaktivní
od 22.10.1998
|
jednatel |
02.12.1991 |
Adresa: |
Canada, Ontario, 49 Edenvale Cresent, Islington |
|