Ing. Jaroslav Milata
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
14.09.2009 |
Adresa: |
73925, 20535805, Sviadnov, Ke Splavu, 126 |
|
Ing. Jaroslav Milata
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
14.09.2009 |
Adresa: |
73925, 20535805, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Ke splavu, 126, Ke splavu 126, 73925 Sviadnov |
|
Vlastimil Kremzar
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
73601, 24909459, Havířov, Město, Formanská, 1353/3 |
|
Ing. Miroslav Milata
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
73941, 15328601, Palkovice, 487 |
|
Vlastimil Kremzar
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
73601, 24909459, Karviná, Havířov, Město, Formanská, 1353, 3, Formanská 1353/3, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Miroslav Milata
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
03.04.2009 |
Adresa: |
73941, 15328601, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 487, č.p. 487, 73941 Palkovice |
|
Jana Milatová
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
jednatel |
07.11.2002 |
Adresa: |
1, Ostrava - Hošťálkovice, Včelínek, 289 |
|
Jana Milatová
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
jednatel |
07.11.2002 |
Adresa: |
72528, 3339459, Ostrava-město, Ostrava, Hošťálkovice, Včelínek, 289, 3, Včelínek 289/3, Hošťálkovice, 72528 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Milata
|
Neaktivní
od 07.11.2002
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
20535805, Sviadnov, Ke splavu, 126 |
|
Ing. Jaroslav Milata
|
Neaktivní
od 07.11.2002
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
73925, 20535805, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Ke splavu, 126, Ke splavu 126, 73925 Sviadnov |
|
Ing. Jaroslav Vlk
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
3, Sviadnov, Stařičská, 210 |
|
Ing. Miroslav Milata
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Hošťálkovice, Včelínek, 289 |
|
Ing. JAROSLAV VLK
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
73925, 20536640, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Staříčská, 210, Staříčská 210, 73925 Sviadnov |
|
Ing. Miroslav Milata
|
Neaktivní
od 03.04.2009
|
jednatel |
27.04.1998 |
Adresa: |
72528, 3339459, Ostrava-město, Ostrava, Hošťálkovice, Včelínek, 289, 3, Včelínek 289/3, Hošťálkovice, 72528 Ostrava |
|
ing. František Sedláček
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
jednatel |
16.08.1994 |
Adresa: |
1, Orlová - Lutyně, Školní, č. 864 |
|
ing. František Sedláček
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
jednatel |
16.08.1994 |
Adresa: |
73514, 16990684, Karviná, Orlová, Lutyně, Školní, 864, Školní 864, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Jaroslav Paš
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
jednatel |
23.03.1993 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, Jičínská, 11 |
|
Ing. Jaroslav Paš
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
jednatel |
23.03.1993 |
Adresa: |
70030, 3255387, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Jičínská, 281, 11, Jičínská 281/11, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Vlk
|
Neaktivní
od 23.03.1993
|
jednatel |
02.10.1992 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Sviadnov, 210 |
|
Ing. Helmut Steppek
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
jednatel |
02.10.1992 |
Adresa: |
4577663, Ludgeřovice, Hlučínská, 114/155 |
|
Ing. Jaroslav Vlk
|
Neaktivní
od 23.03.1993
|
jednatel |
02.10.1992 |
Adresa: |
210, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov 210, Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Ing. Helmut Steppek
|
Neaktivní
od 16.08.1994
|
jednatel |
02.10.1992 |
Adresa: |
74714, 4577663, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Hlučínská, 155, 114, Hlučínská 155/114, 74714 Ludgeřovice |
|
Ing. Bohumil Král
|
Neaktivní
od 02.10.1992
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
1, Karviná-Hranice, Slovenská, 17/2948 |
|
Ing. Bohumil Král
|
Neaktivní
od 02.10.1992
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
73301, 24212997, Karviná, Karviná, Hranice, Slovenská, 2948, 17, Slovenská 2948/17, Hranice, 73301 Karviná |
|