Ing. Petr Janoušek
|
Neaktivní
od 31.01.2004
|
předseda představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
19582021, Brno, Doležalova, 14 |
|
Kateřina Hortová
|
Neaktivní
od 31.01.2004
|
členka představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
3, Brno, J. Faimonové, 7 |
|
Ladislav Smutný
|
Neaktivní
od 31.01.2004
|
člen představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
19592558, Brno, Kroftova, 5 |
|
Ing. Petr Janoušek
|
Neaktivní
od 31.01.2004
|
předseda představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
61600, 19582021, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Doležalova, 711, 14, Doležalova 711/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Kateřina Hortová
|
Neaktivní
od 31.01.2004
|
členka představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
62800, 19433743, Brno-město, Brno, Líšeň, Josefy Faimonové, 2226, 7, Josefy Faimonové 2226/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ladislav Smutný
|
Neaktivní
od 31.01.2004
|
člen představenstva |
05.09.2001 |
Adresa: |
61600, 19592558, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kroftova, 1615, 5, Kroftova 1615/5, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Alexandra Ruberová
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
předsedkyně představenstva |
06.06.2000 |
Adresa: |
24088561, Šlapanice, Sušilova, 1126/72 |
|
Ing. Miroslav Chudáček
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen představenstva |
06.06.2000 |
Adresa: |
19578288, Brno, Jelínkova, 6 |
|
Ing. Miroslav Chudáček
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen představenstva |
06.06.2000 |
Adresa: |
61600, 19578288, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Jelínkova, 377, 6, Jelínkova 377/6, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Alexandra Ruberová
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
předsedkyně představenstva |
06.06.2000 |
Adresa: |
66451, 24088561, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1126, 72, Sušilova 1126/72, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Marcela Macková
|
Neaktivní
od 06.06.2000
|
členka představenstva |
24.05.1999 |
Adresa: |
19599391, Brno-město, Brno, Kroftova, 82 |
|
Ing. Michal Šuhájek
|
Neaktivní
od 06.06.2000
|
předseda představenstva |
24.05.1999 |
Adresa: |
19601867, Brno-město, Brno, Lipská, 4 |
|
Radek Létal
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen představenstva |
24.05.1999 |
Adresa: |
19679211, Brno-město, Brno, Řezáčova, 20 |
|
Ing. Marcela Macková
|
Neaktivní
od 06.06.2000
|
členka představenstva |
24.05.1999 |
Adresa: |
61600, 19599391, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kroftova, 2192, 82, Kroftova 2192/82, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. MICHAL ŠUHÁJEK
|
Neaktivní
od 06.06.2000
|
předseda představenstva |
24.05.1999 |
Adresa: |
61600, 19601867, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Lipská, 2444, 4, Lipská 2444/4, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Radek Létal
|
Neaktivní
od 05.09.2001
|
člen představenstva |
24.05.1999 |
Adresa: |
62400, 19679211, Brno-město, Brno, Komín, Řezáčova, 752, 20, Řezáčova 752/20, Komín, 62400 Brno |
|
JUDr. Miroslav Zeman
|
Neaktivní
od 24.05.1999
|
předseda představenstva |
19.03.1997 |
Adresa: |
19316321, Brno-město, Brno, Kachlíkova, 8 |
|
Ing. Tomáš Rampula
|
Neaktivní
od 24.05.1999
|
člen představenstva |
19.03.1997 |
Adresa: |
24621382, Brno-venkov, Malhostovice, 187 |
|
Martin Šuba
|
Neaktivní
od 24.05.1999
|
člen představenstva |
19.03.1997 |
Adresa: |
19598726, Brno-město, Brno, Veveří, 114 |
|
JUDr. Miroslav Zeman
|
Neaktivní
od 24.05.1999
|
předseda představenstva |
19.03.1997 |
Adresa: |
63500, 19316321, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 886, 8, Kachlíkova 886/8, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Tomáš Rampula
|
Neaktivní
od 24.05.1999
|
člen představenstva |
19.03.1997 |
Adresa: |
66603, 24621382, Brno-venkov, Malhostovice, Malhostovice, 187, č.p. 187, 66603 Malhostovice |
|
Martin Šuba
|
Neaktivní
od 24.05.1999
|
člen představenstva |
19.03.1997 |
Adresa: |
61600, 19598726, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Veveří, 2122, 114, Veveří 2122/114, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Tomáš Rampula
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
předseda představenstva |
18.03.1996 |
Adresa: |
24621382, Brno-venkov, Malhostovice, 187 |
|
Ing. Tomáš Rampula
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
předseda představenstva |
18.03.1996 |
Adresa: |
66603, 24621382, Brno-venkov, Malhostovice, Malhostovice, 187, č.p. 187, 66603 Malhostovice |
|
Ing. Tomáš Rampula
|
Neaktivní
od 18.03.1996
|
předseda představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
1, Kroměříž, Malhostovice, 187 |
|
Leoš Fišák
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
13254065, Svatoslav, 103 |
|
Ing. Michal Beran
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
19434006, Brno-město, Brno, Bartákova, 11 |
|
Ing. Tomáš Rampula
|
Neaktivní
od 18.03.1996
|
předseda představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
187, Kroměříž, Malhostovice, Malhostovice 187, okres: Kroměříž, Česká republika |
|
Leoš Fišák
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
66601, 13254065, Brno-venkov, Svatoslav, Svatoslav, 103, č.p. 103, 66601 Svatoslav |
|
Ing. Michal Beran
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
62800, 19434006, Brno-město, Brno, Líšeň, Bartákova, 2252, 11, Bartákova 2252/11, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Jaroslav Hořínek
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
předseda představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
22562761, Praha 10, Boloňská, 307 |
|
ing. Jiří Kohout
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
10408291, Kroměříž, Holešov, Komenského, 934 |
|
ing. Jiří Kohout
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
76901, 10408291, Kroměříž, Holešov, Holešov, Komenského, 934, 23, Komenského 934/23, 76901 Holešov |
|
ing. Jaroslav Hořínek
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
předseda představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
10900, 22562761, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 307, 16, Boloňská 307/16, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
ing. Jaroslav Hořínek
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
předseda předst., výk. ředitel |
15.09.1993 |
Adresa: |
22562761, Praha 10, Boloňská, 307 |
|
ing. Jaroslav Hořínek
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
předseda předst., výk. ředitel |
15.09.1993 |
Adresa: |
10900, 22562761, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 307, 16, Boloňská 307/16, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. Jaroslav H o ř í n e k
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
předseda předst., výk. ředitel |
30.12.1991 |
Adresa: |
3, Praha 10, Gramsciho, 307 |
|
Prof.Ing. Stanislav Svoboda
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
21868794, Praha 4, Štúrova, 30/1154 |
|
Jaroslav Františák
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
3, Bystřice pod Hostýnem, J. A. Komenského, 1259 |
|
Ing. Jaroslav H o ř í n e k
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
předseda předst., výk. ředitel |
30.12.1991 |
Adresa: |
307, Praha 10, Gramsciho, Gramsciho 307, Praha 10, Česká republika |
|
Prof.Ing. Stanislav Svoboda
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
14200, 21868794, Praha, Krč, Štúrova, 1154, 30, Štúrova 1154/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Jaroslav Františák
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
30.12.1991 |
Adresa: |
76861, 10397132, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Komenského, 1259, Komenského 1259, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|