Ing. JAN KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
76001, 28453280, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná III, 6632 |
|
Ing. JAN KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
76001, 28453280, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná III, 6632, Zálešná III 6632, 76001 Zlín |
|
Ing. JAN KRÁL
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
76001, 4243633, Zlín, Zlín, Ševcovská, 3943 |
|
Ing. JAN KRÁL
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
76001, 4243633, Zlín, Zlín, Zlín, Ševcovská, 3943, Ševcovská 3943, 76001 Zlín |
|
ZDENĚK LEDNICKÝ
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
30.11.2013 |
Adresa: |
76001, 28398297, Zlín, Zlín, Podvesná XIV, 5918 |
|
ZDENĚK LEDNICKÝ
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
30.11.2013 |
Adresa: |
76001, 28398297, Zlín, Zlín, Zlín, Podvesná XIV, 5918, Podvesná XIV 5918, 76001 Zlín |
|
Ing. Jan Král
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
14.12.2006 |
Adresa: |
76001, 4243633, Zlín, Ševcovská, 3943 |
|
Ing. JAN KRÁL
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
14.12.2006 |
Adresa: |
76001, 4243633, Zlín, Zlín, Zlín, Ševcovská, 3943, Ševcovská 3943, 76001 Zlín |
|
ing. Zdeněk Lednický
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
Zlín, Podvesná, XIV/1450 |
|
ing. Zdeněk Lednický
|
Neaktivní
od 30.11.2013
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
XIV/1450, Zlín, Podvesná, Podvesná XIV/1450, Zlín, Česká republika |
|
ing. Zdeněk Lednický
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
Zlín, Podvesná, XIV/1450 |
|
ing. Vladislav Král
|
Neaktivní
od 24.10.2014
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
4248554, Zlín, Slunečná, 4553 |
|
ing. Zdeněk Lednický
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
XIV/1450, Zlín, Podvesná, Podvesná XIV/1450, Zlín, Česká republika |
|
ing. Vladislav Král
|
Neaktivní
od 24.10.2014
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
76005, 4248554, Zlín, Zlín, Zlín, Slunečná, 4553, Slunečná 4553, 76005 Zlín |
|
COMPUPLAST INTERNATIONAL, a.s.
|
Neaktivní
od 10.03.1993
|
statutární orgán |
04.12.1991 |
|
RNDr. Jiří Vlček
|
Neaktivní
od 10.03.1993
|
statutární orgán |
04.12.1991 |
Adresa: |
Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 897 |
|
COMPUPLAST INTERNATIONAL, a.s.
|
Neaktivní
od 10.03.1993
|
statutární orgán |
04.12.1991 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Česká republika |
|
RNDr. Jiří Vlček
|
Neaktivní
od 10.03.1993
|
statutární orgán |
04.12.1991 |
Adresa: |
76302, 4205618, Zlín, Zlín, Malenovice, třída Svobody, 897, třída Svobody 897, Malenovice, 76302 Zlín |
|