PETR MIŠÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
61200, 19721021, Brno, Královo Pole, Skácelova, 2680, 41 |
|
PETR MIŠÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
61200, 19721021, Brno-město, Brno, Královo Pole, Skácelova, 2680, 41, Skácelova 2680/41, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Petr Mišák
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
26.03.2002 |
Adresa: |
19678690, Brno, Jožky Jabůrkové, 18 |
|
Petr Mišák
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
26.03.2002 |
Adresa: |
62400, 19678690, Brno-město, Brno, Komín, Jožky Jabůrkové, 700, 18, Jožky Jabůrkové 700/18, Komín, 62400 Brno |
|
Libor Dvořák
|
Neaktivní
od 27.02.1995
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
19678703, Brno, Urxova, 2 |
|
Petr Mišák
|
Neaktivní
od 26.03.2002
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
19678690, Brno, Jožky Jabůrkové, 18 |
|
Libor Dvořák
|
Neaktivní
od 27.02.1995
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
62400, 19678703, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 701, 2, Urxova 701/2, Komín, 62400 Brno |
|
Petr Mišák
|
Neaktivní
od 26.03.2002
|
jednatel |
22.02.1993 |
Adresa: |
62400, 19678690, Brno-město, Brno, Komín, Jožky Jabůrkové, 700, 18, Jožky Jabůrkové 700/18, Komín, 62400 Brno |
|
Petr Mišák
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
obchodní ředitel |
09.10.1991 |
Adresa: |
19678690, Brno, Jožky Jabůrkové, 18 |
|
Libor Dvořák
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
technický ředitel |
09.10.1991 |
Adresa: |
19678703, Brno, Urxova, 2 |
|
Petr Mišák
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
obchodní ředitel |
09.10.1991 |
Adresa: |
62400, 19678690, Brno-město, Brno, Komín, Jožky Jabůrkové, 700, 18, Jožky Jabůrkové 700/18, Komín, 62400 Brno |
|
Libor Dvořák
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
technický ředitel |
09.10.1991 |
Adresa: |
62400, 19678703, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 701, 2, Urxova 701/2, Komín, 62400 Brno |
|